PUERTO ASESORES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Manuel Alvarez, 51
Código Postal 11500
Municipio El Puerto de Santa María
Provincia Cádiz
Razón Social PUERTO ASESORES SL
CIF B11488434
Actividad Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría y asesoría fiscal
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE PUERTO ASESORES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PUERTO ASESORES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alcina Echevarria Maria Araceli | Administrador Solidario | 22/06/2011 | 26/04/2022 |
Martinez Lopez Muñiz Fernando Jorge | Administrador Solidario | 22/06/2011 | 26/04/2022 |
Martinez Lopez Muñiz Fernando Jorge | Liquidador | 26/04/2022 | 26/04/2022 |
Alcina Echevarria Maria Araceli | Administrador Unico | 18/03/2010 | 22/06/2011 |
Alcina Echevarria Maria Araceli | Consejero | 18/03/2010 | |
Martinez Lopez Muñiz Fernando | Presidente | 18/03/2010 | |
Martinez Lopez Muñiz Fernando | Consejero Delegado | 18/03/2010 | |
Martinez Lopez Muñiz Fernando | Consejero | 18/03/2010 | |
Ruiz-sotillo Sanchez Jose Vicente | Secretario | 18/03/2010 | |
Ruiz-sotillo Sanchez Jose Vicente | Consejero | 18/03/2010 |
ACTOS BORME DE PUERTO ASESORES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1409 , F 22, S 8, H CA 19212, I/A 9 (26/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-84-11
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1409 , F 22, S 8, H CA 19212, I/A 9 (26/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-84-11
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1409 , F 22, S 8, H CA 19212, I/A 9 (26/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-84-11
Administrador Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1409 , F 22, S 8, H CA 19212, I/A 9 (26/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-84-11
- C/ MANUEL ALVAREZ 51 1& - OFICINA 9 (PUERTO DE SANTA MARIA (EL))
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1409 , F 21, S 8, H CA 19212, I/A 8 (03/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-27-11
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: MODIFICADO EL ARTICULO 1º DE LOS ESTATUTOS SOCIALES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1409 , F 21, S 8, H CA 19212, I/A 8 (03/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-27-11
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo 4º.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1409 , F 21, S 8, H CA 19212, I/A 7 (31/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-154-11
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1409 , F 21, S 8, H CA 19212, I/A 6 (22/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-126-11
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1409 , F 21, S 8, H CA 19212, I/A 6 (22/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-126-11
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1409 , F 21, S 8, H CA 19212, I/A 6 (22/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-126-11