RUIZ-SOTILLO SANCHEZ JOSE VICENTE
Informe ejecutivo de RUIZ-SOTILLO SANCHEZ JOSE VICENTE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE RUIZ-SOTILLO SANCHEZ JOSE VICENTE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HORRSWARD SL | Apoderado | 03/06/2015 | 01/07/2022 |
HORRSWARD SL | Socio Unico | 05/08/2013 | 24/05/2021 |
AGROSDI SL | Secretario No Consejero | 10/08/2015 | |
OSBORNE DIEZ INVERSIONES SL | Secretario No Consejero | 10/08/2015 | |
HORRSWARD SL | Administrador Unico | 05/08/2013 | 21/04/2015 |
ADADE CADIZ SL | Administrador Solidario | 31/03/2009 | 20/08/2014 |
CARVAJAL Y AGREGADOS SL | Secretario No Consejero | 18/08/2011 | |
PUERTO ASESORES SL | Secretario | 18/03/2010 | |
PUERTO ASESORES SL | Consejero | 18/03/2010 |
VINCULACIONES DE RUIZ-SOTILLO SANCHEZ JOSE VICENTE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RUIZ-SOTILLO SANCHEZ JOSE VICENTE
Empresa: HORRSWARD SL
Apoderado
- Ruiz-sotillo Sanchez Jose Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1658 , F 167, S 8, H CA 26560, I/A 8 (01/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-132-11
Empresa: OSBORNE DIEZ INVERSIONES SL
Consejero
Secretario No Consejero
- Ruiz-sotillo Sanchez Jose Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1753 , F 30, S 8, H CA 30373, I/A 6 (10/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-158-11
Empresa: AGROSDI SL
Consejero
Secretario No Consejero
- Ruiz-sotillo Sanchez Jose Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1570 , F 24, S 8, H CA 23917, I/A 8 (10/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-158-11
Empresa: HORRSWARD SL
Apoderado
- Ruiz-sotillo Sanchez Jose Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1658 , F 165, S 8, H CA 26560, I/A 6 (03/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-111-11
Empresa: HORRSWARD SL
Administrador Unico
- Ruiz-sotillo Sanchez Jose Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1658 , F 165, S 8, H CA 26560, I/A 5 (21/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-79-11
Empresa: ADADE CADIZ SL
Administrador Solidario
- Lloret Mesa Jose Carlos
- Martinez Lopez Muñiz Fernando Jorge
- Ruiz-sotillo Sanchez Jose Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1939 , F 33, S 8, H CA 38863, I/A 4 (20/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-163-11
Empresa: HORRSWARD SL
Administrador Unico
- Ruiz-sotillo Sanchez Jose Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1658 , F 164, S 8, H CA 26560, I/A 4 (05/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-155-11
Empresa: HORRSWARD SL
Socio Único
- Ruiz-sotillo Sanchez Jose Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1658 , F 164, S 8, H CA 26560, I/A 4 (05/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-155-11
Empresa: CARVAJAL Y AGREGADOS SL
Consejero Delegado
Presidente
Secretario No Consejero
- Ruiz-sotillo Sanchez Jose Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1955 , F 155, S 8, H CA 33612, I/A 7 (18/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-168-11
Empresa: PUERTO ASESORES SL
Consejero Delegado
Consejero
- Alcina Echevarria Maria Araceli
- Martinez Lopez Muñiz Fernando
- Ruiz-sotillo Sanchez Jose Vicente
Presidente
Secretario
- Ruiz-sotillo Sanchez Jose Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1409 , F 20, S 8, H CA 19212, I/A 5 (18/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-60-11
VER MAS ACTOS
Información de RUIZ-SOTILLO SANCHEZ JOSE VICENTE
Mostramos los datos de RUIZ-SOTILLO SANCHEZ JOSE VICENTE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RUIZ-SOTILLO SANCHEZ JOSE VICENTE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos