PUERTAS AUTOMATICAS SELEMAN SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Golfo de Salonica, 73
Código Postal 28033
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social PUERTAS AUTOMATICAS SELEMAN SL
CIF B72032618
Actividad Fabricación de carpintería metálica
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único OTIS MOBILITY SA
Propietario PUERTAS AUTOMATICAS PORTIS SL
VINCULACIONES DE PUERTAS AUTOMATICAS SELEMAN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PUERTAS AUTOMATICAS SELEMAN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aljan Muñoz Antonio | Apoderado Mancomunado | 10/11/2020 | 22/06/2021 |
Aztarain Rodriguez Jose Ignacio | Apoderado Mancomunado | 10/11/2020 | 22/06/2021 |
Cano Abella Tamara | Apoderado Solidario | 10/11/2020 | 22/06/2021 |
Garcia Jauregui Lorea | Apoderado Solidario | 10/11/2020 | 22/06/2021 |
Gomez Alvarez Ana | Apoderado | 10/11/2020 | 22/06/2021 |
Lopez Gutierrez Diego Manuel | Apoderado Solidario | 10/11/2020 | 22/06/2021 |
Lucas Hernandez Amalia | Apoderado Solidario | 10/11/2020 | 22/06/2021 |
Marques Penedo Joao-miguel | Apoderado Mancomunado | 10/11/2020 | 22/06/2021 |
Marques Penedo Joao-miguel | Apoderado | 10/11/2020 | 22/06/2021 |
Martinez Vallejo Maria Consuelo | Apoderado Mancomunado | 10/11/2020 | 22/06/2021 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE PUERTAS AUTOMATICAS SELEMAN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41737 , F 100, S 8, H M 739325, I/A 3 (22/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-122-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41737 , F 100, S 8, H M 739325, I/A 3 (22/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-122-28
- Beneficiarios de la cesion: PUERTAS AUTOMATICAS PORTIS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (13/04/2021)
CVE: BORME-B-2021-74-28
- C/ GOLFO DE SALONICA 73 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41737 , F 99, S 8, H M 739325, I/A 2 (13/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-73-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2369 , F 8, S 8, H CA 32595, I/A 10 (10/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-222-11
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2369 , F 7, S 8, H CA 32595, I/A 9 (10/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-222-11
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2362 , F 224, S 8, H CA 32595, I/A 8 (10/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-222-11
Apoderado Mancomunado
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2362 , F 223, S 8, H CA 32595, I/A 7 (10/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-222-11
- a) La fabricación, diseño y desarrollo, instalación, reparación, conservación y venta de motores, ascensores, montacargas, plataformas, escaleras y andenes móviles, mangas de evacuación vertical, teleféricos; puertas, barreras, cancelas automáticas y/o manuales y puertas de garaje, peatonales o de c
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1801 , F 82, S 8, H CA 32595, I/A 6 (06/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-222-11
- C/ SANTA MARIA DE LA CABEZA 6 (CADIZ)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1801 , F 82, S 8, H CA 32595, I/A 6 (06/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-222-11