PUERTA 7 ISLAS SL - EXTINGUIDA
Dirección social CTRA GENERAL DEL NORTE EDIFICIO STAR Km - LOS RO
Municipio San Cristóbal de La Laguna
Provincia Santa Cruz de Tenerife
Razón Social PUERTA 7 ISLAS SL
CIF B38850723
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE PUERTA 7 ISLAS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PUERTA 7 ISLAS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Barreto Perez Francisco Manuel | Liquidador | 21/11/2011 | 21/11/2011 |
Barreto Perez Francisco Manuel | Administrador Unico | 30/11/2009 | 21/11/2011 |
Barreto Perez Francisco Manuel | Administrador Mancomunado | 12/05/2009 | 30/11/2009 |
De Ganzo Sosa Oscar Vicente | Administrador Mancomunado | 12/05/2009 | 30/11/2009 |
Diaz Quintana Juan Miguel | Administrador Mancomunado | 12/05/2009 |
ACTOS BORME DE PUERTA 7 ISLAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2795 , F 45, S 8, H TF 38536, I/A 4 (21/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-230-38
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2795 , F 45, S 8, H TF 38536, I/A 4 (21/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-230-38
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2795 , F 45, S 8, H TF 38536, I/A 4 (21/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-230-38
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2795 , F 45, S 8, H TF 38536, I/A 4 (21/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-230-38
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-184-38
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-165-38
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2795 , F 45, S 8, H TF 38536, I/A 3 (30/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-236-38
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2795 , F 45, S 8, H TF 38536, I/A 3 (30/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-236-38
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2795 , F 45, S 8, H TF 38536, I/A 3 (30/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-236-38
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2009)
CVE: BORME-B-2009-157-38