BARRETO PEREZ FRANCISCO MANUEL
Informe ejecutivo de BARRETO PEREZ FRANCISCO MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BARRETO PEREZ FRANCISCO MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ATLANTIC NICE SL | Socio Unico | 25/05/2010 | |
ATLANTIC NICE SL | Administrador Unico | 25/05/2010 |
VINCULACIONES DE BARRETO PEREZ FRANCISCO MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BARRETO PEREZ FRANCISCO MANUEL
Empresa: RECAVERODE TODO REPUESTOS 4 POR 4 SL
Administrador Solidario
- Barreto Perez Francisco Manuel
- Herrera Delgado Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3187 , F 90, S 8, H TF 48713, I/A 2 (16/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-207-38
Empresa: PUERTA 7 ISLAS SL
Liquidador
- Barreto Perez Francisco Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2795 , F 45, S 8, H TF 38536, I/A 4 (21/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-230-38
Empresa: PUERTA 7 ISLAS SL
Administrador Unico
- Barreto Perez Francisco Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2795 , F 45, S 8, H TF 38536, I/A 4 (21/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-230-38
Empresa: RECAVERODE TODO REPUESTOS 4 POR 4 SL
Administrador Solidario
- Barreto Perez Francisco Manuel
- Herrera Delgado Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3187 , F 90, S 8, H TF 48713, I/A 1 (20/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-106-38
Empresa: ATLANTIC NICE SL
Administrador Unico
- Barreto Perez Francisco Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3141 , F 163, S 8, H TF 47300, I/A 1 (25/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-108-38
Empresa: ATLANTIC NICE SL
Socio Único
- Barreto Perez Francisco Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3141 , F 163, S 8, H TF 47300, I/A 1 (25/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-108-38
Empresa: PUERTA 7 ISLAS SL
Administrador Unico
- Barreto Perez Francisco Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2795 , F 45, S 8, H TF 38536, I/A 3 (30/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-236-38
Empresa: PUERTA 7 ISLAS SL
Administrador Mancomunado
- Barreto Perez Francisco Manuel
- De Ganzo Sosa Oscar Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2795 , F 45, S 8, H TF 38536, I/A 3 (30/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-236-38
Empresa: PUERTA 7 ISLAS SL
Administrador Mancomunado
- Barreto Perez Francisco Manuel
- De Ganzo Sosa Oscar Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2795 , F 44, S 8, H TF 38536, I/A 2 (12/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-97-38
Empresa: PUERTA 7 ISLAS SL
Administrador Mancomunado
- Barreto Perez Francisco Manuel
- Diaz Quintana Juan Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2795 , F 44, S 8, H TF 38536, I/A 2 (12/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-97-38
Información de BARRETO PEREZ FRANCISCO MANUEL
Mostramos los datos de BARRETO PEREZ FRANCISCO MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BARRETO PEREZ FRANCISCO MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos