TORRES Y ANDRES HOSTELERIA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Machupichu, 17
Código Postal 28043
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social TORRES Y ANDRES HOSTELERIA SL
CIF B86494390
Capital Social 48010.0 Euros
Actividad Restaurantes y puestos de comidas
Fecha de Constitución 13/07/2012
Nombres Anteriores
- PUENTES DEL SEQUITO SL
Órgano Administración Administrador único
Propietario Torres Diaz Juan Andres
VINCULACIONES DE TORRES Y ANDRES HOSTELERIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TORRES Y ANDRES HOSTELERIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Torres Diaz Juan Andres | Apoderado Solidario | 08/02/2018 | 28/04/2022 |
Torres Diaz Juan Andres | Socio Unico | 04/12/2013 | 28/04/2022 |
Torres Diaz Juan Andres | Apoderado | 04/02/2013 | 28/04/2022 |
Torres Fontela Andrea | Administrador Unico | 08/02/2018 | 28/04/2022 |
Torres Fontela Andrea | Representante | 28/04/2022 | 28/04/2022 |
Torres Fontela Patricia | Apoderado Solidario | 08/02/2018 | 28/04/2022 |
Torres Diaz Juan Andres | Administrador Unico | 04/12/2013 | 08/02/2018 |
Hidalgo Galan Jose Manuel | Administrador Unico | 04/02/2013 | 04/12/2013 |
Carbonell Cabo Fernando | Administrador Mancomunado | 17/07/2012 | 04/02/2013 |
Hidalgo Galan Jose Manuel | Administrador Mancomunado | 17/07/2012 | 04/02/2013 |
ACTOS BORME DE TORRES Y ANDRES HOSTELERIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30137 , F 67, S 8, H M 542447, I/A 9 (28/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-86-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30137 , F 67, S 8, H M 542447, I/A 9 (28/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-86-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30137 , F 67, S 8, H M 542447, I/A 9 (28/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-86-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30137 , F 67, S 8, H M 542447, I/A 9 (28/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-86-28
Empresa: PUENTES DEL SEQUITO SL
- TORRES Y ANDRES HOSTELERIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30137 , F 67, S 8, H M 542447, I/A 8 (18/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-247-28
Empresa: PUENTES DEL SEQUITO SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30137 , F 66, S 8, H M 542447, I/A 7 (08/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-33-28
Empresa: PUENTES DEL SEQUITO SL
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30137 , F 66, S 8, H M 542447, I/A 6 (08/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-33-28
Empresa: PUENTES DEL SEQUITO SL
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30137 , F 66, S 8, H M 542447, I/A 6 (08/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-33-28
Empresa: PUENTES DEL SEQUITO SL
Capital Anterior: | 3.010,00 | Euros |
Aumento de capital: | 45.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 48.010,00 | Euros |
Porcentaje: | 1.495,02 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30137 , F 66, S 8, H M 542447, I/A 5 (04/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-238-28
Empresa: PUENTES DEL SEQUITO SL
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30137 , F 66, S 8, H M 542447, I/A 5 (04/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-238-28