PROYECTOS Y OBRAS EN MADERA ALUMINIO SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Jalon, 22
Código Postal 28221
Municipio Majadahonda
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social PROYECTOS Y OBRAS EN MADERA ALUMINIO SA
CIF A78091980
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE PROYECTOS Y OBRAS EN MADERA ALUMINIO SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PROYECTOS Y OBRAS EN MADERA ALUMINIO SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gomez Acuñas Juan | Consejero | 18/11/2010 | 10/06/2022 |
Gomez Acuñas Juan | Presidente | 18/11/2010 | 10/06/2022 |
Gomez Acuñas Juan | Consejero Delegado Solidario | 30/12/2016 | 10/06/2022 |
Gomez Acuñas Juan | Liquidador Solidario | 10/06/2022 | 10/06/2022 |
Gonzalez Morales Maria Luisa | Consejero | 18/11/2010 | 10/06/2022 |
Lopez De Luca Javier | Consejero | 18/11/2010 | 10/06/2022 |
Sanchez Rojano Pilar | Consejero | 18/11/2010 | 10/06/2022 |
Sanchez Rojano Pilar | Consejero Delegado Solidario | 18/11/2010 | 10/06/2022 |
Sanchez Rojano Pilar | Secretario | 18/11/2010 | 10/06/2022 |
Sanchez Rojano Pilar | Liquidador Solidario | 10/06/2022 | 10/06/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE PROYECTOS Y OBRAS EN MADERA ALUMINIO SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6170 , F 55, S 8, H M 100615, I/A 12 (10/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-115-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6170 , F 55, S 8, H M 100615, I/A 12 (10/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-115-28
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6170 , F 55, S 8, H M 100615, I/A 12 (10/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-115-28
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6170 , F 55, S 8, H M 100615, I/A 12 (10/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-115-28
- C/ JALON 22 (MAJADAHONDA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6170 , F 54, S 8, H M 100615, I/A 11 (24/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-230-28
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6170 , F 54, S 8, H M 100615, I/A 11 (24/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-230-28
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6170 , F 54, S 8, H M 100615, I/A 11 (24/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-230-28
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6170 , F 54, S 8, H M 100615, I/A 10 (30/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-5-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-195-28
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6170 , F 53, S 8, H M 100615, I/A 9 (18/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-229-28