SANCHEZ ROJANO PILAR
Informe ejecutivo de SANCHEZ ROJANO PILAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SANCHEZ ROJANO PILAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SISTEMAS INTEGRADOS SL | Secretario | 18/11/2010 | |
SISTEMAS INTEGRADOS SL | Consejero Delegado Solidario | 18/11/2010 | |
SISTEMAS INTEGRADOS SL | Consejero | 18/11/2010 |
VINCULACIONES DE SANCHEZ ROJANO PILAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANCHEZ ROJANO PILAR
Liquidador Solidario
- Gomez Acuñas Juan
- Sanchez Rojano Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6170 , F 55, S 8, H M 100615, I/A 12 (10/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-115-28
Consejero Delegado Solidario
- Gomez Acuñas Juan
- Sanchez Rojano Pilar
Consejero
- Gomez Acuñas Juan
- Gonzalez Morales Maria Luisa
- Lopez De Luca Javier
- Sanchez Rojano Pilar
Presidente
Secretario
- Sanchez Rojano Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6170 , F 55, S 8, H M 100615, I/A 12 (10/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-115-28
Consejero Delegado Solidario
- Gomez Acuñas Juan
- Sanchez Rojano Pilar
Consejero
- Gomez Acuñas Juan
- Gonzalez Morales Maria Luisa
- Lopez De Luca Javier
- Sanchez Rojano Pilar
Presidente
Secretario
- Sanchez Rojano Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6170 , F 54, S 8, H M 100615, I/A 11 (24/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-230-28
Consejero Delegado Solidario
- Gomez Acuñas Juan
- Gomez Gonzalez Juan
- Sanchez Rojano Pilar
Consejero
- Gomez Acuñas Juan
- Gomez Gonzalez Juan
- Gonzalez Morales Maria Luisa
- Lopez De Luca Javier
- Sanchez Rojano Pilar
Presidente
Secretario
- Sanchez Rojano Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6170 , F 54, S 8, H M 100615, I/A 10 (30/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-5-28
Empresa: CLESTRA HAUSERMAN SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Sanchez Rojano Pilar
Apoderado
- Sanchez Rojano Pilar
- Sanchez Rojano Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28185 , F 217, S 8, H M 55188, I/A 51 (02/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-172-28
Empresa: CLESTRA HAUSERMAN SA
Apoderado
- Sanchez Rojano Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28185 , F 215, S 8, H M 55188, I/A 49 (19/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-248-28
Empresa: CLESTRA HAUSERMAN SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Eisele Bertrand
- Fernandez Serrano Oscar
- Gueguen Jean Michel
- Sanchez Rojano Pilar
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28185 , F 213, S 8, H M 55188, I/A 48 (08/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-12-28
Empresa: SISTEMAS INTEGRADOS SL
Consejero Delegado Solidario
- Gomez Acuñas Juan
- Sanchez Rojano Pilar
Consejero
- Gomez Acuñas Juan
- Gomez Acuñas Maria Mercedes
- Sanchez Rojano Pilar
Presidente
Secretario
- Sanchez Rojano Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6170 , F 73, S 8, H M 100616, I/A 10 (18/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-230-28
Consejero Delegado Solidario
- Sanchez Rojano Pilar
Consejero
- Gomez Acuñas Juan
- Gomez Gonzalez Juan
- Gonzalez Morales Maria Luisa
- Lopez De Luca Javier
- Sanchez Rojano Pilar
Presidente
Secretario
- Sanchez Rojano Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6170 , F 53, S 8, H M 100615, I/A 9 (18/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-229-28
Empresa: CLESTRA HAUSERMAN SA
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9847 , F 91, S 8, H M 55188, I/A 41 (19/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-42-28
Información de SANCHEZ ROJANO PILAR
Mostramos los datos de SANCHEZ ROJANO PILAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANCHEZ ROJANO PILAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos