PROYECTOS EDICONSA SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Estebanez Calderon, 7
Código Postal 28020
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social PROYECTOS EDICONSA SA
CIF A83583245
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 06/03/2003
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE PROYECTOS EDICONSA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PROYECTOS EDICONSA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Fernandez Picatoste Jose Ramon | Administrador Mancomunado | 29/04/2022 | 20/12/2023 |
Fernandez Picatoste Jose Ramon | Liquidador Solidario | 20/12/2023 | 20/12/2023 |
Frutos Verdejo Elia | Administrador Mancomunado | 29/04/2022 | 20/12/2023 |
Frutos Verdejo Elia | Liquidador Solidario | 20/12/2023 | 20/12/2023 |
Fernandez Picatoste Jose Ramon | Administrador Mancomunado | 23/01/2017 | 29/04/2022 |
Frutos Verdejo Elia | Administrador Mancomunado | 23/01/2017 | 29/04/2022 |
Fernandez Picatoste Jose Ramon | Administrador Mancomunado | 03/03/2016 | 23/01/2017 |
Frutos Alvaro Esteban | Administrador Mancomunado | 03/03/2016 | 23/01/2017 |
Bartolome Santos Carlos | Presidente | 03/03/2016 | |
Bartolome Santos Carlos | Consejero Delegado Mancomunado | 03/03/2016 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE PROYECTOS EDICONSA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18755 , F 113, S 8, H M 326873, I/A 6 (20/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-245-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18755 , F 113, S 8, H M 326873, I/A 6 (20/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-245-28
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18755 , F 113, S 8, H M 326873, I/A 6 (20/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-245-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18755 , F 113, S 8, H M 326873, I/A 6 (20/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-245-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18755 , F 113, S 8, H M 326873, I/A 5 (29/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-87-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18755 , F 113, S 8, H M 326873, I/A 5 (29/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-87-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18755 , F 113, S 8, H M 326873, I/A 4 (23/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-21-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18755 , F 113, S 8, H M 326873, I/A 4 (23/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-21-28
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18755 , F 111, S 8, H M 326873, I/A 3 (03/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-49-28
- Otras modificaciones estatutarias: Modificación y refundición de los estatutos sociales. . no de administración.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18755 , F 111, S 8, H M 326873, I/A 3 (03/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-49-28