FRUTOS VERDEJO ELIA
Informe ejecutivo de FRUTOS VERDEJO ELIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE FRUTOS VERDEJO ELIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MADERAS FRUTOS RELAÑO SA | Administrador Solidario | 23/06/2017 | |
MADERAS DAGANZO SA | Administrador Solidario | 13/06/2017 |
VINCULACIONES DE FRUTOS VERDEJO ELIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FRUTOS VERDEJO ELIA
Empresa: PROYECTOS EDICONSA SA
Liquidador Solidario
- Fernandez Picatoste Jose Ramon
- Frutos Verdejo Elia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18755 , F 113, S 8, H M 326873, I/A 6 (20/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-245-28
Empresa: PROYECTOS EDICONSA SA
Administrador Mancomunado
- Fernandez Picatoste Jose Ramon
- Frutos Verdejo Elia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18755 , F 113, S 8, H M 326873, I/A 6 (20/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-245-28
Empresa: PROYECTOS EDICONSA SA
Administrador Mancomunado
- Fernandez Picatoste Jose Ramon
- Frutos Verdejo Elia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18755 , F 113, S 8, H M 326873, I/A 5 (29/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-87-28
Empresa: PROYECTOS EDICONSA SA
Administrador Mancomunado
- Fernandez Picatoste Jose Ramon
- Frutos Verdejo Elia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18755 , F 113, S 8, H M 326873, I/A 5 (29/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-87-28
Empresa: MADERAS DAGANZO SA
Administrador Solidario
- Frutos Verdejo Elia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4013 , F 109, S 8, H M 66892, I/A 25 (12/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-12-28
Empresa: MADERAS FRUTOS RELAÑO SA
Administrador Solidario
- Frutos Verdejo Elia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1024 , F 181, S 8, H M 19862, I/A 24 (29/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-3-28
Empresa: MADERAS FRUTOS RELAÑO SA
Administrador Solidario
- Frutos Verdejo Elia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1024 , F 180, S 8, H M 19862, I/A 22 (23/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-124-28
Empresa: MADERAS DAGANZO SA
Administrador Solidario
- Frutos Verdejo Elia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4013 , F 108, S 8, H M 66892, I/A 20 (13/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-118-28
Empresa: PROYECTOS EDICONSA SA
Administrador Mancomunado
- Fernandez Picatoste Jose Ramon
- Frutos Verdejo Elia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18755 , F 113, S 8, H M 326873, I/A 4 (23/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-21-28
Información de FRUTOS VERDEJO ELIA
Mostramos los datos de FRUTOS VERDEJO ELIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FRUTOS VERDEJO ELIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos