PROYECTO ESPACIOS NAVARRA SL - EXTINGUIDA
Dirección social POLIG INDUSTRIAL ARETA, CALLE IRUMUGA 1
Código Postal 31620
Municipio Huarte/Uharte
Provincia Navarra
Razón Social PROYECTO ESPACIOS NAVARRA SL
CIF B71174882
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Agentes de la propiedad inmobiliaria
Fecha de Constitución 26/02/2014
Órgano Administración Administrador único
Propietario Puyada Iribarren Jose Mariano
VINCULACIONES DE PROYECTO ESPACIOS NAVARRA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PROYECTO ESPACIOS NAVARRA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bukareva Bukareva Ekaterina | Apoderado | 14/12/2023 | |
Bukareva Ekaterina | Apoderado | 08/11/2017 | 14/12/2023 |
Puyada Iribarren Jose Mariano | Administrador Unico | 15/04/2019 | 14/12/2023 |
Puyada Iribarren Jose Mariano | Socio Unico | 15/04/2019 | 14/12/2023 |
Rebollo Aguas Arantxa | Apoderado | 02/09/2020 | 25/03/2021 |
Lozano Obanos Arturo | Administrador Solidario | 08/11/2017 | 15/04/2019 |
Puyada Iribarren Jose Mariano | Administrador Solidario | 08/11/2017 | 15/04/2019 |
Chamorro Aranzadi Pablo Manuel | Administrador Unico | 02/11/2015 | 08/11/2017 |
Gomez Miranda Beatriz | Administrador Unico | 31/03/2014 | 02/11/2015 |
ACTOS BORME DE PROYECTO ESPACIOS NAVARRA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1712 , F 138, S 8, H NA 33961, I/A 14 (14/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-241-31
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1712 , F 138, S 8, H NA 33961, I/A 14 (14/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-241-31
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1712 , F 138, S 8, H NA 33961, I/A 14 (14/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-241-31
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1712 , F 138, S 8, H NA 33961, I/A 14 (14/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-241-31
- MODIFICADO el nombre de la apoderada nombrada en la inscripción 4ª, siendo el actual DOÑA EKATERINA BUKAREVA BUKAREVA, en lugar de DOÑA EKATERINA BUKAREVA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1712 , F 138, S 8, H NA 33961, I/A 11 (05/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-156-31
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1712 , F 138, S 8, H NA 33961, I/A 10 (25/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-65-31
- La construcción de líneas de media, baja y alta tensión y alumbrado público, montajes industriales, centros de transformación, estaciones transformadoras de distribución; la construcción y montaje de parques eólicos y aerogeneradores; y otros
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1712 , F 138, S 8, H NA 33961, I/A 9 (13/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-13-31
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1712 , F 137, S 8, H NA 33961, I/A 8 (02/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-176-31
- POLIG INDUSTRIAL ARETA, CALLE IRUMUGA 1 (HUARTE)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1712 , F 137, S 8, H NA 33961, I/A 7 (02/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-176-31
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único. RATIFICADAS las actuaciones de los administradores salientes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1712 , F 137, S 8, H NA 33961, I/A 6 (15/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-79-31