LOZANO OBANOS ARTURO
Informe ejecutivo de LOZANO OBANOS ARTURO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE LOZANO OBANOS ARTURO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TRABAJOS PUBLICOS LOWIND SL | Administrador Unico | 11/05/2015 |
VINCULACIONES DE LOZANO OBANOS ARTURO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOZANO OBANOS ARTURO
Empresa: SISTEMAS ELECTRICOS LOWIND SL
Administrador Solidario
- Lozano Obanos Arturo
- Puyada Iribarren Jose Mariano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1395 , F 128, S 8, H NA 27729, I/A 23 (31/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-215-31
Empresa: SISTEMAS ELECTRICOS LOWIND SL
Administrador Solidario
- Lozano Obanos Arturo
- Puyada Iribarren Jose Mariano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1395 , F 128, S 8, H NA 27729, I/A 22 (31/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-215-31
Empresa: SISTEMAS ELECTRICOS LOWIND SL
Administrador Unico
- Lozano Obanos Arturo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1395 , F 128, S 8, H NA 27729, I/A 22 (31/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-215-31
Empresa: PROYECTO ESPACIOS NAVARRA SL
Administrador Solidario
- Lozano Obanos Arturo
- Puyada Iribarren Jose Mariano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1712 , F 137, S 8, H NA 33961, I/A 6 (15/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-79-31
Empresa: PROYECTO ESPACIOS NAVARRA SL
Administrador Solidario
- Lozano Obanos Arturo
- Puyada Iribarren Jose Mariano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1712 , F 136, S 8, H NA 33961, I/A 3 (08/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-218-31
Empresa: TRABAJOS PUBLICOS LOWIND SL
Administrador Unico
- Lozano Obanos Arturo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1765 , F 148, S 8, H NA 35013, I/A 1 (11/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-94-31
Información de LOZANO OBANOS ARTURO
Mostramos los datos de LOZANO OBANOS ARTURO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOZANO OBANOS ARTURO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos