PROYCAR CARPINTERIA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Los Talleres, 4
Código Postal 30800
Municipio Lorca
Provincia Murcia
Razón Social PROYCAR CARPINTERIA SL
CIF B73793804
Capital Social 65000.0 Euros
Fecha de Constitución 11/04/2013
Nombres Anteriores
- PROYCAR CARPINTERIA SLL
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE PROYCAR CARPINTERIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PROYCAR CARPINTERIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Sacramento Mendez Gonzalez | Administrador Mancomunado | 25/01/2017 | 22/01/2020 |
Sacramento Mendez Gonzalez | Liquidador Mancomunado | 22/01/2020 | 22/01/2020 |
Simon Calventus Alcazar | Administrador Mancomunado | 25/01/2017 | 22/01/2020 |
Simon Calventus Alcazar | Liquidador Mancomunado | 22/01/2020 | 22/01/2020 |
Simon Calventus Alcazar | Administrador Unico | 19/12/2013 | 25/01/2017 |
Jose Garcia Perez-chuecos | Administrador Mancomunado | 20/05/2013 | 19/12/2013 |
Simon Calventus Alcazar | Administrador Mancomunado | 20/05/2013 | 19/12/2013 |
ACTOS BORME DE PROYCAR CARPINTERIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2963 , F 127, S 8, H MU 80612, I/A 4 (22/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-19-30
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2963 , F 127, S 8, H MU 80612, I/A 4 (22/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-19-30
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Liquidadores Mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2963 , F 127, S 8, H MU 80612, I/A 4 (22/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-19-30
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2963 , F 127, S 8, H MU 80612, I/A 4 (22/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-19-30
Administrador Mancomunado
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2963 , F 127, S 8, H MU 80612, I/A 4 (22/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-19-30
- albañileria y pequeños trabajos de construccion en general; instalaciones electricas en general; instalaciones de climatizacion y fontaneria, pintura y lacados en general
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2963 , F 126, S 8, H MU 80612, I/A 3 (25/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-23-30
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2963 , F 126, S 8, H MU 80612, I/A 3 (25/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-23-30
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2963 , F 126, S 8, H MU 80612, I/A 3 (25/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-23-30
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2963 , F 126, S 8, H MU 80612, I/A 3 (25/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-23-30
Empresa: PROYCAR CARPINTERIA SLL
- C/ TALLERES 4 2º F (LORCA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2963 , F 126, S 8, H MU 80612, I/A 2 (19/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-247-30