SIMON CALVENTUS ALCAZAR
Informe ejecutivo de SIMON CALVENTUS ALCAZAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SIMON CALVENTUS ALCAZAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROYCAR CARPINTERIA SL | Administrador Mancomunado | 25/01/2017 | 22/01/2020 |
PROYCAR CARPINTERIA SL | Liquidador Mancomunado | 22/01/2020 | 22/01/2020 |
PROYCAR CARPINTERIA SL | Administrador Unico | 19/12/2013 | 25/01/2017 |
PROYCAR CARPINTERIA SL | Administrador Mancomunado | 20/05/2013 | 19/12/2013 |
VINCULACIONES DE SIMON CALVENTUS ALCAZAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SIMON CALVENTUS ALCAZAR
Empresa: PROYCAR CARPINTERIA SL
Liquidador Mancomunado
- Sacramento Mendez Gonzalez
- Simon Calventus Alcazar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2963 , F 127, S 8, H MU 80612, I/A 4 (22/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-19-30
Empresa: PROYCAR CARPINTERIA SL
Administrador Mancomunado
- Sacramento Mendez Gonzalez
- Simon Calventus Alcazar
Liquidador Mancomunado
- Sacramento Mendez Gonzalez
- Simon Calventus Alcazar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2963 , F 127, S 8, H MU 80612, I/A 4 (22/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-19-30
Empresa: PROYCAR CARPINTERIA SL
Administrador Mancomunado
- Sacramento Mendez Gonzalez
- Simon Calventus Alcazar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2963 , F 126, S 8, H MU 80612, I/A 3 (25/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-23-30
Empresa: PROYCAR CARPINTERIA SL
Administrador Unico
- Simon Calventus Alcazar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2963 , F 126, S 8, H MU 80612, I/A 3 (25/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-23-30
Empresa: PROYCAR CARPINTERIA SLL
Administrador Unico
- Simon Calventus Alcazar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2963 , F 126, S 8, H MU 80612, I/A 2 (19/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-247-30
Empresa: PROYCAR CARPINTERIA SLL
Administrador Mancomunado
- Jose Garcia Perez-chuecos
- Simon Calventus Alcazar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2963 , F 126, S 8, H MU 80612, I/A 2 (19/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-247-30
Empresa: PROYCAR CARPINTERIA SLL
Administrador Mancomunado
- Jose Garcia Perez-chuecos
- Simon Calventus Alcazar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2963 , F 124, S 8, H MU 80612, I/A 1 (20/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-97-30
Información de SIMON CALVENTUS ALCAZAR
Mostramos los datos de SIMON CALVENTUS ALCAZAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SIMON CALVENTUS ALCAZAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos