PROVEEDOR DE SERVICIOS ASESORIAS DE EMPRESAS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Princesa, 22
Código Postal 28008
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social PROVEEDOR DE SERVICIOS ASESORIAS DE EMPRESAS SL
CIF B86339348
Capital Social 60000.0 Euros
Fecha de Constitución 21/11/2011
Nombres Anteriores
- INNOVACION Y FORMACION DE ASESORIAS DE EMPRESA SL
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Martin Lara Luis
Propietario CONSULTING EMPRESARIAL OUTSOURCING SL
VINCULACIONES DE PROVEEDOR DE SERVICIOS ASESORIAS DE EMPRESAS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PROVEEDOR DE SERVICIOS ASESORIAS DE EMPRESAS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONSULTING EMPRESARIAL OUTSOURCING SL | Socio Unico | 16/04/2019 | 14/01/2021 |
De Miguel Gonzalez David | Apoderado | 29/06/2012 | 14/01/2021 |
Garcia Nuñez Maria Elena | Apoderado | 22/09/2017 | 14/01/2021 |
Garcia Vicario Eugenio Javier | Apoderado | 26/07/2019 | 14/01/2021 |
Iglesias Flores Beatriz | Apoderado | 22/09/2017 | 14/01/2021 |
Jereño Martin Beatriz | Apoderado | 22/09/2017 | 14/01/2021 |
Maqueda Checa Maria Jose | Apoderado | 22/09/2017 | 14/01/2021 |
Martin Lara Luis | Apoderado | 08/08/2018 | 14/01/2021 |
Martin Lara Luis | Administrador Unico | 20/11/2018 | 14/01/2021 |
Martos Lopez Gemma Isabel | Apoderado Solidario | 26/06/2019 | 14/01/2021 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE PROVEEDOR DE SERVICIOS ASESORIAS DE EMPRESAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38583 , F 142, S 8, H M 530234, I/A 16 (14/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-13-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38583 , F 142, S 8, H M 530234, I/A 16 (14/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-13-28
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 22. Cierre del Ejercicio.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38583 , F 142, S 8, H M 530234, I/A 15 (23/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-20-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38583 , F 141, S 8, H M 530234, I/A 14 (20/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-17-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38583 , F 140, S 8, H M 530234, I/A 13 (26/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-147-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38583 , F 140, S 8, H M 530234, I/A 12 (26/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-125-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29457 , F 48, S 8, H M 530234, I/A 11 (16/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-79-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29457 , F 48, S 8, H M 530234, I/A 10 (22/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-229-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29457 , F 48, S 8, H M 530234, I/A 9 (20/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-228-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29457 , F 48, S 8, H M 530234, I/A 9 (20/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-228-28