CONSULTING EMPRESARIAL OUTSOURCING SL - EXTINGUIDA
Provincia Madrid
Razón Social CONSULTING EMPRESARIAL OUTSOURCING SL
CIF B84396498
Capital Social 29760.0 Euros
Fecha de Constitución 17/06/2005
Nombres Anteriores
- SOLUCIONES RECURSOS HUMANOS SL
VINCULACIONES DE CONSULTING EMPRESARIAL OUTSOURCING SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CONSULTING EMPRESARIAL OUTSOURCING SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garcia Nuñez Maria Elena | Apoderado | 28/09/2017 | 14/01/2021 |
Garcia Vicario Eugenio Javier | Apoderado | 19/06/2012 | 14/01/2021 |
Gonzalez Barragan Gracia | Apoderado | 28/09/2017 | 14/01/2021 |
Iglesias Flores Beatriz | Apoderado | 28/09/2017 | 14/01/2021 |
Martin Lara Luis | Apoderado | 19/06/2012 | 14/01/2021 |
Martin Lara Luis | Representante | 14/11/2018 | 14/01/2021 |
Martos Lopez Gemma Isabel | Apoderado Solidario | 26/06/2019 | 14/01/2021 |
Martos Lopez Gemma Isabel | Apoderado | 09/01/2020 | 14/01/2021 |
Moreno Del Pino Maria De Las Mercedes | Apoderado | 15/11/2018 | 14/01/2021 |
Muñoz Milara Javier | Apoderado | 14/11/2018 | 14/01/2021 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE CONSULTING EMPRESARIAL OUTSOURCING SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21583 , F 46, S 8, H M 384018, I/A 16 (14/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-13-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21583 , F 46, S 8, H M 384018, I/A 16 (14/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-13-28
- Fecha de Cierre de Ejercicio: 31/12
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21583 , F 46, S 8, H M 384018, I/A 15 (23/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-20-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21583 , F 46, S 8, H M 384018, I/A 14 (09/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-10-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21583 , F 45, S 8, H M 384018, I/A 13 (26/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-125-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21583 , F 45, S 8, H M 384018, I/A 12 (15/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-225-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21583 , F 45, S 8, H M 384018, I/A 11 (14/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-223-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21583 , F 45, S 8, H M 384018, I/A 11 (14/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-223-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21583 , F 44, S 8, H M 384018, I/A 10 (14/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-223-28
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21583 , F 44, S 8, H M 384018, I/A 9 (23/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-229-28