PROTEIN SUPPLIES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Roger de Lluria, 58
Código Postal 08009
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social PROTEIN SUPPLIES SL
CIF B83712414
Capital Social 5900.0 Euros
Actividad Otro comercio al por menor de artículos nuevos en establecimientos especializados
Página Web www.pronokal.com
Órgano Administración Administrador único
Auditor ABAUDING AUDITORES SLP
VINCULACIONES DE PROTEIN SUPPLIES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PROTEIN SUPPLIES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ABAUDING AUDITORES SLP | Auditor | 10/05/2012 | 03/10/2019 |
ABAUDING AUDITORES SLP | Auditor | 11/11/2014 | 03/10/2019 |
ABAUDING AUDITORES SLP | Auditor | 30/07/2009 | 03/10/2019 |
Cahue Martin Montserrat | Apoderado Mancomunado Solidario | 10/09/2018 | 03/10/2019 |
Condal Algar Albert | Apoderado Mancomunado Solidario | 10/09/2018 | 03/10/2019 |
Ferrer Quintana Elisabet | Apoderado Mancomunado Solidario | 10/09/2018 | 03/10/2019 |
Frances Tudel Josep-maria | Administrador Unico | 16/06/2011 | 03/10/2019 |
Luis Ignacio Sajoux | Apoderado Mancomunado Solidario | 10/09/2018 | 03/10/2019 |
Morell Galvez Marta | Apoderado Mancomunado Solidario | 10/09/2018 | 03/10/2019 |
Perez Arias Miguel Angel | Apoderado Mancomunado Solidario | 10/09/2018 | 03/10/2019 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE PROTEIN SUPPLIES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46435 , F 58, S 8, H B 384366, I/A 27 (03/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-197-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46435 , F 58, S 8, H B 384366, I/A 27 (03/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-197-08
- PERDIDA DE LA CONDICION DE SOCIEDAD UNIPERSONAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46435 , F 58, S 8, H B 384366, I/A 26 (04/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-72-08
- DECLARACION DE CAMBIO DE SOCIO UNICO, SIENDO EL NUEVO SOCIO UNICO: PRONOKAL HEALTH GROUP S.L
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46435 , F 58, S 8, H B 384366, I/A 25 (04/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-72-08
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46435 , F 57, S 8, H B 384366, I/A 24 (22/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-229-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46435 , F 54, S 8, H B 384366, I/A 23 (10/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-181-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46435 , F 54, S 8, H B 384366, I/A 22 (20/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-164-08
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46435 , F 54, S 8, H B 384366, I/A 21 (17/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-142-08
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42433 , F 80, S 8, H B 384366, I/A 20 (06/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-112-08
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42433 , F 80, S 8, H B 384366, I/A 20 (06/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-112-08