MASDEFIOL SOLANES ANTONI
Informe ejecutivo de MASDEFIOL SOLANES ANTONI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE MASDEFIOL SOLANES ANTONI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PNKDIET SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 15/11/2017 | 29/08/2018 |
PROTEIN SUPPLIES SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 20/10/2017 | 20/08/2018 |
PROTEINSOLUTIONS SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 20/10/2017 | 20/08/2018 |
PRONOKAL HEALTH GROUP SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 07/06/2017 | 12/07/2018 |
VINCULACIONES DE MASDEFIOL SOLANES ANTONI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MASDEFIOL SOLANES ANTONI
Empresa: PNKDIET SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46532 , F 43, S 8, H B 450900, I/A 10 (29/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-171-08
Empresa: PROTEIN SUPPLIES SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46435 , F 54, S 8, H B 384366, I/A 22 (20/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-164-08
Empresa: PROTEINSOLUTIONS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44213 , F 183, S 8, H B 449797, I/A 11 (20/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-164-08
Empresa: GLOBAL WEIGHT SOLUTIONS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Cahue Martin Montserrat
- Condal Algar Albert
- Ferrer Quintana Elisabet
- Frances Tudel Josep-maria
- Francois Bugnano
- Gonzalez Abad Sergio
- Lucas Luis Susana
- Luis Ignacio Sajoux
- Martinez De La Rosa Borja
- Masdefiol Solanes Antoni
- Morell Galvez Marta
- Muñoz Rico Ana
- Piña Salomo Josep Oriol
- Soengas Gomez Bibiana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45907 , F 86, S 8, H B 492692, I/A 12 (12/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-140-08
Empresa: PNKDIET SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44249 , F 3, S 8, H B 450900, I/A 6 (15/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-223-08
Empresa: PROTEINSOLUTIONS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44213 , F 176, S 8, H B 449797, I/A 7 (20/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-207-08
Empresa: PROTEIN SUPPLIES SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42433 , F 77, S 8, H B 384366, I/A 19 (20/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-207-08
Empresa: GLOBAL WEIGHT SOLUTIONS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
V-SEC NO CON
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45585 , F 68, S 8, H B 492692, I/A 3 (07/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-113-08
Información de MASDEFIOL SOLANES ANTONI
Mostramos los datos de MASDEFIOL SOLANES ANTONI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MASDEFIOL SOLANES ANTONI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos