PROSENNA INVERSIONS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Sicilia, 335
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social PROSENNA INVERSIONS SL
CIF B60588340
Actividad Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría y asesoría fiscal
Página Web webglass.com
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Fargas Princep Jose
VINCULACIONES DE PROSENNA INVERSIONS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PROSENNA INVERSIONS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Calatayud Drets Marta | Apoderado | 10/04/2013 | 19/10/2020 |
Fargas Esteve Marc Albert | Apoderado | 19/03/2012 | 19/10/2020 |
Fargas Princep Jose | Administrador Unico | 10/04/2013 | 19/10/2020 |
Roura Serrat Joan | Administrador Unico | 19/03/2012 | 09/03/2013 |
Fargas Esteve Julia Elena | Administrador Unico | 17/07/2009 | 19/03/2012 |
Fargas Princep Jose | Administrador Unico | 17/07/2009 |
ACTOS BORME DE PROSENNA INVERSIONS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43667 , F 61, S 8, H B 145208, I/A 11 (19/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-208-08
- JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 6 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 905/2020, AUTO FIRME DE FECHA 03/06/2020, CONCLUSION DEL CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43667 , F 61, S 8, H B 145208, I/A 11 (19/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-208-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28874 , F 34, S 8, H B 145208, I/A 10 (10/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-72-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28874 , F 34, S 8, H B 145208, I/A 9 (10/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-72-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28874 , F 34, S 8, H B 145208, I/A 8 (09/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-56-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28874 , F 34, S 8, H B 145208, I/A 7 (19/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-64-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28874 , F 34, S 8, H B 145208, I/A 7 (19/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-64-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28874 , F 33, S 8, H B 145208, I/A 6 (19/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-64-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-209-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2009)
CVE: BORME-B-2009-204-08