ROURA SERRAT JOAN
Informe ejecutivo de ROURA SERRAT JOAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ROURA SERRAT JOAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GLEBE SL | Liquidador | 03/04/2012 | 09/02/2015 |
PROSENNA INVERSIONS SL | Administrador Unico | 19/03/2012 | 09/03/2013 |
VINCULACIONES DE ROURA SERRAT JOAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROURA SERRAT JOAN
Empresa: GLEBE SL
Liquidador
- Roura Serrat Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36305 , F 182, S 8, H B 284267, I/A 8 (09/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-35-08
Empresa: PROSENNA INVERSIONS SL
Administrador Unico
- Roura Serrat Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28874 , F 34, S 8, H B 145208, I/A 8 (09/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-56-08
Empresa: GLEBE SL
Liquidador
- Roura Serrat Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36305 , F 181, S 8, H B 284267, I/A 7 (03/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-72-08
Empresa: PROSENNA INVERSIONS SL
Administrador Unico
- Roura Serrat Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28874 , F 34, S 8, H B 145208, I/A 7 (19/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-64-08
Información de ROURA SERRAT JOAN
Mostramos los datos de ROURA SERRAT JOAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROURA SERRAT JOAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos