PROMOVIP CIUTAT VELLA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Comte D'Urgell, 51
Código Postal 08011
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social PROMOVIP CIUTAT VELLA SL
CIF B66334491
Capital Social 620000.0 Euros
Actividad
Fecha de Constitución 10/07/2014
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE PROMOVIP CIUTAT VELLA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PROMOVIP CIUTAT VELLA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bosch Rodriguez Xavier | Administrador Solidario | 27/05/2015 | 21/12/2022 |
Bosch Rodriguez Xavier | Liquidador | 21/12/2022 | 21/12/2022 |
Frederic Ronge | Administrador Solidario | 27/05/2015 | 21/12/2022 |
Frederic Ronge | Liquidador | 21/12/2022 | 21/12/2022 |
Bosch Rodriguez Xavier | Administrador Unico | 11/07/2014 | 27/05/2015 |
ACTOS BORME DE PROMOVIP CIUTAT VELLA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44399 , F 172, S 8, H B 454959, I/A 4 (21/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-246-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44399 , F 172, S 8, H B 454959, I/A 4 (21/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-246-08
Administrador Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44399 , F 172, S 8, H B 454959, I/A 4 (21/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-246-08
- Otras modificaciones estatutarias: ART.8.- ORGANO DE ADMINISTRACION
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44399 , F 171, S 8, H B 454959, I/A 3 (27/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-103-08
Capital Anterior: | 520.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 100.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 620.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 19,23 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44399 , F 171, S 8, H B 454959, I/A 3 (27/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-103-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44399 , F 171, S 8, H B 454959, I/A 3 (27/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-103-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44399 , F 171, S 8, H B 454959, I/A 3 (27/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-103-08
- PERDIDA DEL CARACTER UNIPERSONAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44399 , F 170, S 8, H B 454959, I/A 2 (28/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-147-08
Capital Anterior: | 3.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 517.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 520.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 17.233,33 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44399 , F 170, S 8, H B 454959, I/A 2 (28/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-147-08
- DECLARACION DE SOCIEDAD UNIPERSONAL, SIENDO SOCIO UNICO VOMARE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44399 , F 170, S 8, H B 454959, I/A 1 (11/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-136-08