FREDERIC RONGE
Informe ejecutivo de FREDERIC RONGE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE FREDERIC RONGE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FLATMORE MANAGEMENT SL | Apoderado Solidario | 23/08/2018 |
VINCULACIONES DE FREDERIC RONGE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FREDERIC RONGE
Empresa: PROMOVIP CIUTAT VELLA SL
Liquidador
- Bosch Rodriguez Xavier
- Frederic Ronge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44399 , F 172, S 8, H B 454959, I/A 4 (21/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-246-08
Empresa: PROMOVIP CIUTAT VELLA SL
Administrador Solidario
- Bosch Rodriguez Xavier
- Frederic Ronge
Liquidador
- Bosch Rodriguez Xavier
- Frederic Ronge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44399 , F 172, S 8, H B 454959, I/A 4 (21/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-246-08
Empresa: FLATMORE MANAGEMENT SL
Apoderado Solidario
- Frederic Ronge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44396 , F 209, S 8, H B 454900, I/A 4 (23/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-167-08
Empresa: FLATMORE MANAGEMENT SL
Administrador Unico
- Frederic Ronge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44396 , F 208, S 8, H B 454900, I/A 2 (27/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-232-08
Empresa: PROMOVIP CIUTAT VELLA SL
Administrador Solidario
- Bosch Rodriguez Xavier
- Frederic Ronge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44399 , F 171, S 8, H B 454959, I/A 3 (27/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-103-08
Empresa: FLATMORE MANAGEMENT SL
Administrador Unico
- Frederic Ronge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44396 , F 207, S 8, H B 454900, I/A 1 (15/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-137-08
Información de FREDERIC RONGE
Mostramos los datos de FREDERIC RONGE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FREDERIC RONGE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos