PROMOVILLA 2006 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo General Martinez Campos, 15
Código Postal 28010
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social PROMOVILLA 2006 SL
CIF B84683838
Actividad Gestión y administración de la propiedad inmobiliaria
Fecha de Constitución 06/04/2006
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE PROMOVILLA 2006 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PROMOVILLA 2006 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Esteban Martin Maria Teresa | Administrador Unico | 24/06/2013 | 07/07/2014 |
Peña Esteban Hector-manuel | Apoderado | 24/06/2013 | 07/07/2014 |
Peña Esteban Hector-manuel | Administrador Unico | 24/06/2013 |
ACTOS BORME DE PROMOVILLA 2006 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22711 , F 114, S 8, H M 406300, I/A 5 (07/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-132-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22711 , F 114, S 8, H M 406300, I/A 5 (07/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-132-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22711 , F 114, S 8, H M 406300, I/A 5 (07/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-132-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22711 , F 113, S 8, H M 406300, I/A 4 (24/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-123-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22711 , F 113, S 8, H M 406300, I/A 3 (24/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-123-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22711 , F 113, S 8, H M 406300, I/A 3 (24/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-123-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-195-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-184-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2009)
CVE: BORME-B-2009-198-28