PEÑA ESTEBAN HECTOR-MANUEL
Informe ejecutivo de PEÑA ESTEBAN HECTOR-MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 12
Empresas activas: 9
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE PEÑA ESTEBAN HECTOR-MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INVERSIONES HEMA 2024 SL | Socio Unico | 30/01/2024 | |
INVERSIONES HEMA 2024 SL | Administrador Unico | 30/01/2024 | |
PROMOCIONES URBANAS MADRID NORTE SL | Administrador Mancomunado | 06/05/2021 | |
PROMOTORA NUEVO VILLALBA SL | Liquidador Mancomunado | 02/04/2020 | |
HAMANAS 2018 SL | Socio Unico | 15/01/2018 | |
HAMANAS 2018 SL | Administrador Unico | 15/01/2018 | |
NUEVOS ESPACIOS MADRID NORTE SL | Administrador Mancomunado | 02/10/2017 | |
PROMOCIONES BIDASOA SL | Administrador Unico | 03/07/2017 | |
MOTOSANDBIKES FRANQUICIA SL | Administrador Mancomunado | 15/04/2015 | |
ARGENCOMA SL | Administrador Unico | 23/03/2015 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE PEÑA ESTEBAN HECTOR-MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEÑA ESTEBAN HECTOR-MANUEL
Empresa: INVERSIONES HEMA 2024 SL
Administrador Unico
- Peña Esteban Hector-manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46229 , F 151, S 8, H M 812083, I/A 1 (30/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-26-28
Empresa: INVERSIONES HEMA 2024 SL
Socio Único
- Peña Esteban Hector-manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46229 , F 151, S 8, H M 812083, I/A 1 (30/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-26-28
Empresa: PROMOCIONES URBANAS MADRID NORTE SL
Administrador Mancomunado
- Peña Esteban Hector-manuel
- Sempere Brotons Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37977 , F 193, S 8, H M 676222, I/A 3 (06/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-89-28
Empresa: PROMOCIONES URBANAS MADRID NORTE SL
Administrador Unico
- Peña Esteban Hector-manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37977 , F 193, S 8, H M 676222, I/A 3 (06/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-89-28
Empresa: PROMOTORA NUEVO VILLALBA SL
Liquidador Mancomunado
- Peña Esteban Hector-manuel
- Sempere Brotons Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33462 , F 104, S 8, H M 602306, I/A 4 (02/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-70-28
Empresa: PROMOTORA NUEVO VILLALBA SL
Administrador Mancomunado
- Peña Esteban Hector-manuel
- Sempere Brotons Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33462 , F 104, S 8, H M 602306, I/A 4 (02/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-70-28
Empresa: PROMOCIONES URBANAS MADRID NORTE SL
Administrador Unico
- Peña Esteban Hector-manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37977 , F 190, S 8, H M 676222, I/A 1 (17/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-164-28
Empresa: HAMANAS 2018 SL
Administrador Unico
- Peña Esteban Hector-manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37042 , F 190, S 8, H M 661662, I/A 1 (15/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-15-28
Empresa: HAMANAS 2018 SL
Socio Único
- Peña Esteban Hector-manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37042 , F 190, S 8, H M 661662, I/A 1 (15/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-15-28
Empresa: NUEVOS ESPACIOS MADRID NORTE SL
Administrador Mancomunado
- Peña Esteban Hector-manuel
- Sempere Brotons Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36420 , F 79, S 8, H M 654314, I/A 1 (02/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-194-28
VER MAS ACTOS
Información de PEÑA ESTEBAN HECTOR-MANUEL
Mostramos los datos de PEÑA ESTEBAN HECTOR-MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEÑA ESTEBAN HECTOR-MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos