PROMOTORA DE VACACIONES SL - EXTINGUIDA
Razón Social PROMOTORA DE VACACIONES SL
Capital Social 3005.0 Euros
Actividad Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Nombres Anteriores
- PROMOTORA DE VACACIONES SA
Órgano Administración Administrador único
Propietario REBINOB GESTION SL
VINCULACIONES DE PROMOTORA DE VACACIONES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PROMOTORA DE VACACIONES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ramon Parella Casamor | Liquidador | 15/05/2023 | 15/05/2023 |
REBINOB GESTION SL | Socio Unico | 01/02/2018 | 15/05/2023 |
REBINOB GESTION SL | Administrador Unico | 16/05/2006 | 15/05/2023 |
ACTOS BORME DE PROMOTORA DE VACACIONES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1458 , F 4, S 8, H GI 3545, I/A 21 (15/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-95-17
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1458 , F 4, S 8, H GI 3545, I/A 21 (15/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-95-17
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1458 , F 4, S 8, H GI 3545, I/A 21 (15/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-95-17
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1458 , F 4, S 8, H GI 3545, I/A 21 (15/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-95-17
Empresa: PROMOTORA DE VACACIONES SA
- El cargo de administrador pasa a tener una duración indefinida
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 382 , F 41, S 8, H GI 3545, I/A 19 (26/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-82-17
Empresa: PROMOTORA DE VACACIONES SA
Capital Anterior: | 61.602,50 | Euros |
Disminución de capital | 58.597,50 | Euros |
Capital Actual: | 3.005,00 | Euros |
Porcentaje: | 95,12 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 382 , F 41, S 8, H GI 3545, I/A 19 (26/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-82-17
Empresa: PROMOTORA DE VACACIONES SA
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 382 , F 41, S 8, H GI 3545, I/A 19 (26/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-82-17
Empresa: PROMOTORA DE VACACIONES SA
- Denominación y forma adoptada: PROMOTORA DE VACACIONES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 382 , F 41, S 8, H GI 3545, I/A 19 (26/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-82-17
Empresa: PROMOTORA DE VACACIONES SA
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 382 , F 41, S 8, H GI 3545, I/A 18 (01/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-28-17
Empresa: PROMOTORA DE VACACIONES SA
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 382 , F 41, S 8, H GI 3545, I/A 17 (04/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-131-17