PROMOTORA DE SERVICIOS DE IMAGEN Y REPUTACION ONLINE SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Concha General, 12
Municipio Bilbao
Provincia Bizkaia
Razón Social PROMOTORA DE SERVICIOS DE IMAGEN Y REPUTACION ONLINE SA
CIF A95731386
Capital Social 60000.0 Euros
Fecha de Constitución 12/07/2013
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE PROMOTORA DE SERVICIOS DE IMAGEN Y REPUTACION ONLINE SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PROMOTORA DE SERVICIOS DE IMAGEN Y REPUTACION ONLINE SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Artiach Hortelano Jose | Consejero | 17/07/2013 | 06/02/2018 |
Artiach Hortelano Jose | Apoderado | 03/09/2013 | 06/02/2018 |
Basterra Martinez Nestor | Secretario | 17/07/2013 | 06/02/2018 |
Basterra Martinez Nestor | Consejero | 17/07/2013 | 06/02/2018 |
Basterra Martinez Nestor | Apoderado | 03/09/2013 | 06/02/2018 |
Contreras Guillen Andres | Consejero | 17/07/2013 | 06/02/2018 |
Contreras Guillen Andres | Apoderado | 19/09/2013 | 06/02/2018 |
LINET INVERSIONES 2.012 SL | Consejero | 24/07/2013 | 06/02/2018 |
Marina Zufia Pedro | Presidente | 17/07/2013 | 06/02/2018 |
Marina Zufia Pedro | Consejero | 17/07/2013 | 06/02/2018 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE PROMOTORA DE SERVICIOS DE IMAGEN Y REPUTACION ONLINE SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5389 , F 17, S 8, H BI 62592, I/A 6 (06/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-32-48
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5389 , F 17, S 8, H BI 62592, I/A 6 (06/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-32-48
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5389 , F 17, S 8, H BI 62592, I/A 6 (06/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-32-48
Consejero
Liquidador
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5389 , F 17, S 8, H BI 62592, I/A 6 (06/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-32-48
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5389 , F 15, S 8, H BI 62592, I/A 5 (16/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-203-48
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5389 , F 15, S 8, H BI 62592, I/A 4 (19/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-189-48
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5389 , F 14, S 8, H BI 62592, I/A 3 (03/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-173-48
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5389 , F 14, S 8, H BI 62592, I/A 2 (24/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-146-48
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5389 , F 10, S 8, H BI 62592, I/A 1 (17/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-141-48
Dirección:C/ GENERAL CONCHA 12 4º IZ (BILBAO)
Comienzo de operaciones:12/07/13
Objeto social:LA PRESTACION DE SERVICIOS REFERENTES A DESARROLLOS INFORMATICOS DE RELACION CON CLIENTES Y PROVEEDORES
Capital Suscrito:60.000,00 Euros
Desembolsado:60.000,00 Euros
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5389 , F 10, S 8, H BI 62592, I/A 1 (17/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-141-48