MARINA ZUFIA PEDRO
Informe ejecutivo de MARINA ZUFIA PEDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE MARINA ZUFIA PEDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROMOTORA DE SERVICIOS DE IMAGEN Y REPUTACION ONLINE SA | Presidente | 17/07/2013 | 06/02/2018 |
PROMOTORA DE SERVICIOS DE IMAGEN Y REPUTACION ONLINE SA | Consejero | 17/07/2013 | 06/02/2018 |
PROMOTORA DE SERVICIOS DE IMAGEN Y REPUTACION ONLINE SA | Apoderado | 16/10/2013 | 06/02/2018 |
PROMOTORA DE SERVICIOS DE IMAGEN Y REPUTACION ONLINE SA | Liquidador | 06/02/2018 | 06/02/2018 |
KINKUS SL | Administrador Solidario | 13/12/2010 | 10/01/2013 |
KINKUS SL | Secretario | 13/12/2010 | |
KINKUS SL | Consejero | 13/12/2010 | |
BULTZ LAN INTERNACIONAL SL | Liquidador | 19/06/2009 | 19/06/2009 |
BULTZ LAN INTERNACIONAL SL | Administrador Unico | 19/06/2009 | |
LANALDEN SA | Consejero | 19/12/2008 |
VINCULACIONES DE MARINA ZUFIA PEDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARINA ZUFIA PEDRO
Liquidador
- Marina Zufia Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5389 , F 17, S 8, H BI 62592, I/A 6 (06/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-32-48
Consejero
Liquidador
- Marina Zufia Pedro
Presidente
- Marina Zufia Pedro
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5389 , F 17, S 8, H BI 62592, I/A 6 (06/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-32-48
Apoderado
- Marina Zufia Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5389 , F 15, S 8, H BI 62592, I/A 5 (16/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-203-48
Consejero
- Artiach Hortelano Jose
- Basterra Martinez Nestor
- Contreras Guillen Andres
- Marina Zufia Pedro
Presidente
- Marina Zufia Pedro
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5389 , F 10, S 8, H BI 62592, I/A 1 (17/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-141-48
Empresa: KINKUS SL
Administrador Solidario
- Garcia Ibarra Luis Fernando
- Marina Zufia Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3231 , F 176, S 8, H BI 3417,B , I/ 15 (10/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-12-48
Empresa: KINKUS SL
Administrador Solidario
- Marina Zufia Pedro
- Quirce Gonzalez Donato
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3231 , F 174, S 8, H BI 3417,B , I/ 11 (13/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-250-48
Empresa: KINKUS SL
Consejero
- Marina Zufia Pedro
- Quirce Gonzalez Donato
- Seed Capital De Bizkaia Sociedad Gestora De Entida
Presidente
Secretario
- Marina Zufia Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3231 , F 174, S 8, H BI 3417,B , I/ 11 (13/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-250-48
Empresa: BULTZ LAN INTERNACIONAL SL
Liquidador
- Marina Zufia Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4731 , F 64, S 8, H BI 46868, I/A 2 (19/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-123-48
Empresa: BULTZ LAN INTERNACIONAL SL
Administrador Unico
- Marina Zufia Pedro
Liquidador
- Marina Zufia Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4731 , F 64, S 8, H BI 46868, I/A 2 (19/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-123-48
Empresa: LANALDEN SA
Consejero
- Marina Zufia Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4400 , F 11, S 8, H BI 22831, I/A 26 (19/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-3-48
Información de MARINA ZUFIA PEDRO
Mostramos los datos de MARINA ZUFIA PEDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARINA ZUFIA PEDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos