PROMOTORA DE INVERSIONES SAN CARLOS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Obispo Fitero, 1
Código Postal 14001
Municipio Córdoba
Provincia Sevilla
Razón Social PROMOTORA DE INVERSIONES SAN CARLOS SL
CIF B14016893
Capital Social 8410928.89 Euros
Actividad Cultivo de cereales (excepto arroz), leguminosas y semillas oleaginosas
Nombres Anteriores
- PROMOTORA DE INVERSIONES SAN CARLOS SA
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Lovera Garcia Maria Dolores
VINCULACIONES DE PROMOTORA DE INVERSIONES SAN CARLOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PROMOTORA DE INVERSIONES SAN CARLOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Lovera Garcia Maria Dolores | Administrador Unico | 09/02/2012 | 10/09/2019 |
Prieto Lovera Jose Luis | Apoderado | 29/12/2017 | 10/09/2019 |
ACTOS BORME DE PROMOTORA DE INVERSIONES SAN CARLOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2205 , F 221, S 8, H CO 2631, I/A 33 (10/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-178-14
- Escision
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2205 , F 221, S 8, H CO 2631, I/A 33 (10/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-178-14
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2205 , F 221, S 8, H CO 2631, I/A 33 (10/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-178-14
Capital Anterior: | 8.193.889,76 | Euros |
Aumento de capital: | 217.039,13 | Euros |
Capital Actual: | 8.410.928,89 | Euros |
Porcentaje: | 2,65 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2205 , F 148, S 8, H CO 2631, I/A 32 (22/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-42-14
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2205 , F 147, S 8, H CO 2631, I/A 31 (29/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-7-14
- Sociedades absorbidas: TIERRAS REUNIDAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2205 , F 144, S 8, H CO 2631, I/A 30 (29/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-24-14
Capital Anterior: | 7.766.710,98 | Euros |
Aumento de capital: | 427.178,78 | Euros |
Capital Actual: | 8.193.889,76 | Euros |
Porcentaje: | 5,50 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2205 , F 144, S 8, H CO 2631, I/A 30 (29/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-24-14
Capital Anterior: | 7.290.731,00 | Euros |
Aumento de capital: | 475.979,98 | Euros |
Capital Actual: | 7.766.710,98 | Euros |
Porcentaje: | 6,53 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2205 , F 144, S 8, H CO 2631, I/A 29 (26/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-86-14
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/02/2012)
CVE: BORME-B-2012-45-14
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1501 , F 162, S 8, H CO 2631, I/A 28 (09/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-35-14