PROMOCIONS VALL GES SA - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Anselm Clavé, 2
Código Postal 08570
Municipio Torelló
Provincia Barcelona
Razón Social PROMOCIONS VALL GES SA
CIF A58827650
Actividad Promoción inmobiliaria
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE PROMOCIONS VALL GES SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PROMOCIONS VALL GES SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Balmes Ricart Miquel | Liquidador | 16/02/2016 | 22/03/2018 |
Compte Palomera Josep | Apoderado Solidario | 27/05/2016 | 22/03/2018 |
Sola Coll Jaume | Apoderado Solidario | 27/05/2016 | 22/03/2018 |
Balmes Ricart Miguel | Administrador Solidario | 04/05/2015 | 16/02/2016 |
Balmes Ricart Miguel | Administrador Solidario | 14/05/2009 | 16/02/2016 |
Compte Palomera Josep | Administrador Solidario | 04/05/2015 | 16/02/2016 |
Compte Palomera Josep | Administrador Solidario | 14/05/2009 | 16/02/2016 |
Sola Coll Jaime | Administrador Solidario | 04/05/2015 | 16/02/2016 |
Sola Coll Jaime | Administrador Solidario | 14/05/2009 | 16/02/2016 |
ACTOS BORME DE PROMOCIONS VALL GES SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22958 , F 119, S 8, H B 45436, I/A 15 (22/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-63-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22958 , F 119, S 8, H B 45436, I/A 15 (22/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-63-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22958 , F 119, S 8, H B 45436, I/A 14 (27/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-106-08
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22958 , F 119, S 8, H B 45436, I/A 13 (16/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-36-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22958 , F 119, S 8, H B 45436, I/A 13 (16/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-36-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22958 , F 119, S 8, H B 45436, I/A 13 (16/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-36-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22958 , F 118, S 8, H B 45436, I/A 12 (04/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-87-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-205-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-209-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2009)
CVE: BORME-B-2009-185-08