BALMES RICART MIQUEL
Informe ejecutivo de BALMES RICART MIQUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE BALMES RICART MIQUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HABITATGES EL PUJOLET SL | Administrador Unico | 22/03/2018 | |
HABITATGES EL PUJOLET SL | Liquidador | 22/03/2018 | 22/03/2018 |
PROMOCIONS VALL GES SA | Liquidador | 16/02/2016 | 22/03/2018 |
IBERLLOGUER SL | Liquidador | 16/02/2016 | 16/02/2016 |
IBERLLOGUER SL | Administrador | 16/02/2016 | |
TALLERS TER SL | Administrador Unico | 18/08/2011 | |
INMOBILIARIA FLAIT SL | Administrador | 06/08/2010 | |
INMOBILIARIA FLAIT SL | Liquidador | 06/08/2010 | 06/08/2010 |
VINCULACIONES DE BALMES RICART MIQUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BALMES RICART MIQUEL
Empresa: PROMOCIONS VALL GES SA
Liquidador
- Balmes Ricart Miquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22958 , F 119, S 8, H B 45436, I/A 15 (22/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-63-08
Empresa: HABITATGES EL PUJOLET SL
Liquidador
- Balmes Ricart Miquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33870 , F 54, S 8, H B 234127, I/A 6 (22/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-63-08
Empresa: HABITATGES EL PUJOLET SL
Administrador Unico
- Balmes Ricart Miquel
Liquidador
- Balmes Ricart Miquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33870 , F 54, S 8, H B 234127, I/A 6 (22/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-63-08
Empresa: IBERLLOGUER SL
Liquidador
- Balmes Ricart Miquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34270 , F 149, S 8, H B 241300, I/A 2 (16/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-37-08
Empresa: IBERLLOGUER SL
Administrador
- Balmes Ricart Miquel
- Compte Palomera Josep
- Sola Coll Jaume
Liquidador
- Balmes Ricart Miquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34270 , F 149, S 8, H B 241300, I/A 2 (16/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-37-08
Empresa: PROMOCIONS VALL GES SA
Liquidador
- Balmes Ricart Miquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22958 , F 119, S 8, H B 45436, I/A 13 (16/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-36-08
Empresa: TALLERS TER SL
Administrador Unico
- Balmes Ricart Miquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23555 , F 84, S 8, H B 55105, I/A 12 (18/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-165-08
Empresa: INMOBILIARIA FLAIT SL
Liquidador
- Balmes Ricart Miquel
- Oller Campdelacreu Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29483 , F 120, S 8, H B 152306, I/A 3 (06/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-158-08
Empresa: INMOBILIARIA FLAIT SL
Administrador
- Balmes Ricart Miquel
- Oller Campdelacreu Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29483 , F 120, S 8, H B 152306, I/A 3 (06/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-158-08
Información de BALMES RICART MIQUEL
Mostramos los datos de BALMES RICART MIQUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BALMES RICART MIQUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos