PROMOCIONES Y CONTRATAS CAMPOAMOR SL - EXTINGUIDA
Provincia Asturias
Razón Social PROMOCIONES Y CONTRATAS CAMPOAMOR SL
CIF B33433210
Capital Social 1441497.91 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Garcia De La Mata Fernandez Carlos
Propietario Garcia De La Mata Fernandez Carlos
VINCULACIONES DE PROMOCIONES Y CONTRATAS CAMPOAMOR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PROMOCIONES Y CONTRATAS CAMPOAMOR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garcia De La Mata Fernandez Carlos | Apoderado | 13/02/2015 | 03/12/2021 |
Garcia De La Mata Fernandez Carlos | Socio Unico | 16/03/2021 | 03/12/2021 |
Garcia De La Mata Fernandez Carlos | Administrador Unico | 16/03/2021 | 03/12/2021 |
Garcia De La Mata Fernandez Carlos | Apoderado | 10/01/2019 | 03/12/2021 |
Veira De La Fuente Bernardo Jose | Apoderado | 14/10/2011 | 03/12/2021 |
Garcia De La Mata Fernandez Sandra Maria | Administrador Unico | 14/10/2011 | 16/03/2021 |
Camporro Alvarez Juan Jose | Administrador Concursal | 05/08/2013 | 22/05/2015 |
Veira De La Fuente Bernardo Jose | Administrador Unico | 14/10/2011 |
ACTOS BORME DE PROMOCIONES Y CONTRATAS CAMPOAMOR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3920 , F 176, S 8, H AS 11891, I/A 17 (03/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-238-33
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3920 , F 176, S 8, H AS 11891, I/A 17 (03/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-238-33
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3920 , F 176, S 8, H AS 11891, I/A 16 (16/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-56-33
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3920 , F 176, S 8, H AS 11891, I/A 16 (16/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-56-33
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3920 , F 176, S 8, H AS 11891, I/A 16 (16/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-56-33
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 5. Capital social.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3920 , F 176, S 8, H AS 11891, I/A 15 (13/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-225-33
Capital Anterior: | 3.005,50 | Euros |
Aumento de capital: | 1.438.492,41 | Euros |
Capital Actual: | 1.441.497,91 | Euros |
Porcentaje: | 47.862,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3920 , F 176, S 8, H AS 11891, I/A 15 (13/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-225-33
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:PROMOCIONES Y CONTRATAS CAMPOAMOR SL
Nif:B33433210
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Cumplimiento de convenio
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 2 DE OVIEDO
Juez / Ponente:MIGUEL ANGEL ALVAREZ-LINERA PRADO
Parte Dispositiva:
Declarar la conclusión del concurso en el que figurada la mercantil "PROMOCIONES Y CONTRATAS CAMPOAMOR, SA", por ser firme el auto que declara el cumplimiento del convenio en su día aprobado
Fecha de Resolución:03/10/2019
Número Procedimiento Concursal:140/2013
Datos Registrales:
Tomo:
3920
Libro:
0
Folio:
176
Hoja:
8-11891
Inscripción:
14
Fecha Inscripción12/11/2019
Registro:Registro Mercantil de Asturias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3920 , F 176, S 8, H AS 11891, I/A 14 (12/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-223-33
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:PROMOCIONES Y CONTRATAS CAMPOAMOR SL
Nif:B33433210
Auto de declaración de cumplimiento de convenio
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 2 DE OVIEDO
Juez / Ponente:MIGUEL ANGEL ALVAREZ-LINERA PRADO
Parte Dispositiva:
Se declara cumplido el convenio propuesto por la mercantil "PROMOCIONES Y CONTRATAS CAMPOAMOR, SA", aprobado por sentencia de cuatro de marzo de dos mil quince
Fecha de Resolución:19/06/2019
Número Procedimiento Concursal:140/2013
Datos Registrales:
Tomo:
3920
Libro:
0
Folio:
176
Hoja:
8-11891
Inscripción:
14
Fecha Inscripción12/11/2019
Registro:Registro Mercantil de Asturias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3920 , F 176, S 8, H AS 11891, I/A 14 (12/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-223-33
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3920 , F 175, S 8, H AS 11891, I/A 13 (10/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-12-33