GARCIA DE LA MATA FERNANDEZ SANDRA MARIA
Informe ejecutivo de GARCIA DE LA MATA FERNANDEZ SANDRA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GARCIA DE LA MATA FERNANDEZ SANDRA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
OLAPA INVERSIONES SL | Administrador Solidario | 23/03/2018 | |
PARAFARMACIA LA BONATURE SL | Socio Unico | 19/11/2014 | |
PARAFARMACIA LA BONATURE SL | Administrador Unico | 19/11/2014 | |
SURIA PARTICIPACIONES SL | Secretario | 03/10/2014 | |
SURIA PARTICIPACIONES SL | Consejero Delegado | 03/10/2014 | |
SURIA PARTICIPACIONES SL | Consejero | 03/10/2014 |
VINCULACIONES DE GARCIA DE LA MATA FERNANDEZ SANDRA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA DE LA MATA FERNANDEZ SANDRA MARIA
Empresa: PROMOCIONES Y CONTRATAS CAMPOAMOR SL
Administrador Unico
- Garcia De La Mata Fernandez Sandra Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3920 , F 176, S 8, H AS 11891, I/A 16 (16/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-56-33
Empresa: OLAPA INVERSIONES SL
Administrador Solidario
- Garcia De La Mata Fernandez Sandra Maria
- Veira De La Fuente Bernardo Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4109 , F 220, S 8, H AS 47452, I/A 3 (23/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-65-33
Empresa: OLAPA INVERSIONES SL
Administrador Unico
- Garcia De La Mata Fernandez Sandra Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4109 , F 220, S 8, H AS 47452, I/A 3 (23/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-65-33
Empresa: OLAPA INVERSIONES SL
Administrador Unico
- Garcia De La Mata Fernandez Sandra Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4109 , F 215, S 8, H AS 47452, I/A 1 (27/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-233-33
Empresa: BOTICALIA PLUS SL
Administrador Unico
- Garcia De La Mata Fernandez Sandra Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4108 , F 50, S 8, H AS 47345, I/A 1 (19/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-227-33
Empresa: BOTICALIA PLUS SL
Socio Único
- Garcia De La Mata Fernandez Sandra Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4108 , F 50, S 8, H AS 47345, I/A 1 (19/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-227-33
Empresa: SURIA PARTICIPACIONES SL
Consejero Delegado
- Garcia De La Mata Fernandez Sandra Maria
Consejero
- Fernandez Gonzalez Amparo
- Garcia De La Mata Fernandez Sandra Maria
- Garcia De La Mata Garcia Francisco
Presidente
Secretario
- Garcia De La Mata Fernandez Sandra Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4095 , F 56, S 8, H AS 46991, I/A 2 (03/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-195-33
Empresa: SURIA PARTICIPACIONES SL
Administrador Solidario
- Garcia De La Mata Fernandez Carlos
- Garcia De La Mata Fernandez Sandra Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4095 , F 56, S 8, H AS 46991, I/A 2 (03/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-195-33
Empresa: SURIA PARTICIPACIONES SL
Administrador Solidario
- Garcia De La Mata Fernandez Carlos
- Garcia De La Mata Fernandez Sandra Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4095 , F 53, S 8, H AS 46991, I/A 1 (05/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-153-33
Empresa: PROMOCIONES Y CONTRATAS CAMPOAMOR SL
Administrador Unico
- Garcia De La Mata Fernandez Sandra Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1778 , F 13, S 8, H AS 11891, I/A 9 (14/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-204-33
Información de GARCIA DE LA MATA FERNANDEZ SANDRA MARIA
Mostramos los datos de GARCIA DE LA MATA FERNANDEZ SANDRA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA DE LA MATA FERNANDEZ SANDRA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos