PROMOCIONES WILKE DELGADO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Via Palleja, 3
Código Postal 08753
Municipio Pallejà
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social PROMOCIONES WILKE DELGADO SL
CIF B62901806
Capital Social 1150000.0 Euros
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Consejo de administración
Auditor Subirats Olive Francisco
VINCULACIONES DE PROMOCIONES WILKE DELGADO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PROMOCIONES WILKE DELGADO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Canals Clotet Esteve | Auditor Suplente | 13/12/2012 | 01/02/2017 |
Subirats Olive Francisco | Auditor | 13/12/2012 | 01/02/2017 |
Trinxant Domenech Maria Asuncion | Secretario | 01/02/2017 | |
Trinxant Domenech Maria Asuncion | Liquidador | 01/02/2017 | 01/02/2017 |
Trinxant Domenech Maria Asuncion | Consejero | 01/02/2017 | |
Trinxant Domenech Maria Asuncion | Consejero Delegado | 01/02/2017 | |
Wilke Trinxant Carmen Ana | Consejero | 01/02/2017 | |
Wilke Trinxant Juan Manuel | Presidente | 11/04/2012 | 01/02/2017 |
Wilke Trinxant Juan Manuel | Consejero Delegado | 11/04/2012 | 01/02/2017 |
Wilke Trinxant Juan Manuel | Consejero | 01/02/2017 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE PROMOCIONES WILKE DELGADO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34991 , F 78, S 8, H B 257187, I/A 7 (01/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-28-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34991 , F 78, S 8, H B 257187, I/A 7 (01/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-28-08
Consejero Delegado
Consejero
Liquidador
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34991 , F 78, S 8, H B 257187, I/A 7 (01/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-28-08
- VIA PALLEJA,NUM 3,URB FONTPINEDA (PALLEJA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34991 , F 77, S 8, H B 257187, I/A 6 (02/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-69-08
Capital Anterior: | 1.600.000,00 | Euros |
Disminución de capital | 450.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 1.150.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 28,12 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34991 , F 77, S 8, H B 257187, I/A 6 (02/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-69-08
Auditor
Auditor Suplente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34991 , F 77, S 8, H B 257187, I/A 5 (13/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-244-08
Consejero Delegado
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34991 , F 76, S 8, H B 257187, I/A 4 (11/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-79-08
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34991 , F 76, S 8, H B 257187, I/A 4 (11/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-79-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-180-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-182-08