SUBIRATS OLIVE FRANCISCO
Informe ejecutivo de SUBIRATS OLIVE FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE SUBIRATS OLIVE FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GABINET SUBIRATS SL | Administrador Unico | 09/01/2015 | |
ALIMENTBARNA SL | Auditor | 30/05/2012 | |
TALLERES MOYSER SL | Auditor | 14/06/2011 | |
TALLERES MOYSER SL | Auditor | 21/06/2010 | |
ALIMENTBARNA SL | Auditor | 04/03/2010 | |
ALIMENTBARNA SL | Auditor | 20/07/2009 | |
TALLERES MOYSER SL | Auditor | 25/05/2009 |
VINCULACIONES DE SUBIRATS OLIVE FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SUBIRATS OLIVE FRANCISCO
Empresa: GABINET SUBIRATS SL
Administrador Unico
- Subirats Olive Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30573 , F 195, S 8, H B 174771, I/A 7 (09/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-11-08
Empresa: GABINET SUBIRATS SL
Administrador Solidario
- Aguilo Sampol Catalina Thomas
- Subirats Olive Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30573 , F 195, S 8, H B 174771, I/A 7 (09/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-11-08
Empresa: CLEANET EMPRESARIAL SL
Auditor
- Subirats Olive Francisco
Auditor Suplente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31314 , F 175, S 8, H B 185479, I/A 11 (21/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-123-08
Empresa: CLEANET EMPRESARIAL SL
Auditor
- Subirats Olive Francisco
Auditor Suplente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31314 , F 175, S 8, H B 185479, I/A 10 (21/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-123-08
Empresa: PROMOCIONES WILKE DELGADO SL
Auditor
- Subirats Olive Francisco
Auditor Suplente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34991 , F 77, S 8, H B 257187, I/A 5 (13/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-244-08
Empresa: ALIMENTBARNA SL
Auditor
- Subirats Olive Francisco
Auditor Suplente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35516 , F 146, S 8, H B 70277, I/A 21 (30/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-109-08
Empresa: GABINET SUBIRATS SL
Administrador Solidario
- Aguilo Sampol Catalina Thomas
- Subirats Olive Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30573 , F 194, S 8, H B 174771, I/A 6 (29/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-51-08
Empresa: GABINET SUBIRATS SL
Administrador Unico
- Subirats Olive Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30573 , F 194, S 8, H B 174771, I/A 6 (29/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-51-08
Empresa: TALLERES MOYSER SL
Auditor
- Subirats Olive Francisco
Auditor Suplente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29945 , F 218, S 8, H B 58490, I/A 28 (14/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-120-08
Empresa: TALLERES MOYSER SL
Auditor
- Subirats Olive Francisco
Auditor Suplente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29945 , F 218, S 8, H B 58490, I/A 27 (21/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-124-08
VER MAS ACTOS
Información de SUBIRATS OLIVE FRANCISCO
Mostramos los datos de SUBIRATS OLIVE FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SUBIRATS OLIVE FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos