PROMOCIONES VEROSAGUNT SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Dolz del Castellar, 5
Código Postal 46500
Municipio Sagunto/Sagunt
Provincia Valencia
Mapa Ver Mapa
Razón Social PROMOCIONES VEROSAGUNT SL
CIF B97753917
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 08/06/2006
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE PROMOCIONES VEROSAGUNT SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PROMOCIONES VEROSAGUNT SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Veros Garcia Gerardo Miguel | Apoderado | 22/12/2017 | 08/10/2021 |
Veros Gonzalez Gerardo | Administrador Unico | 22/12/2017 | 08/10/2021 |
Veros Gonzalez Gerardo | Liquidador Unico | 08/10/2021 | 08/10/2021 |
Veros Garcia Gerardo Miguel | Administrador Unico | 30/05/2012 | 22/12/2017 |
Garcia Albalat Maria Josefa | Administrador Solidario | 30/05/2012 | |
Veros Gonzalez Gerardo | Administrador Solidario | 30/05/2012 |
ACTOS BORME DE PROMOCIONES VEROSAGUNT SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8469, L 5759, F 117, S 8, H V 114506, I/A 7 (08/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-200-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8469, L 5759, F 117, S 8, H V 114506, I/A 7 (08/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-200-46
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8469, L 5759, F 117, S 8, H V 114506, I/A 7 (08/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-200-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8469, L 5759, F 117, S 8, H V 114506, I/A 7 (08/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-200-46
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8469, L 5759, F 117, S 8, H V 114506, I/A 7 (08/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-200-46
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8469, L 5759, F 116, S 8, H V 114506, I/A 6 (22/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-1-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8469, L 5759, F 116, S 8, H V 114506, I/A 5 (22/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-1-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8469, L 5759, F 116, S 8, H V 114506, I/A 5 (22/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-1-46
- C/ DOLZ DEL CASTELLAR 5 BAJO (SAGUNTO)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8469, L 5759, F 116, S 8, H V 114506, I/A 4 (11/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-53-46
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8469, L 5759, F 116, S 8, H V 114506, I/A 3 (30/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-108-46