VEROS GONZALEZ GERARDO
Informe ejecutivo de VEROS GONZALEZ GERARDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE VEROS GONZALEZ GERARDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROMOCIONES VEROSAGUNT SL | Administrador Unico | 22/12/2017 | 08/10/2021 |
PROMOCIONES VEROSAGUNT SL | Liquidador Unico | 08/10/2021 | 08/10/2021 |
PROMOCIONES VEROSAGUNT SL | Administrador Solidario | 30/05/2012 | |
FRENOS SAGUNTO SL | Administrador Unico | 18/01/2010 |
VINCULACIONES DE VEROS GONZALEZ GERARDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VEROS GONZALEZ GERARDO
Empresa: PROMOCIONES VEROSAGUNT SL
Liquidador Unico
- Veros Gonzalez Gerardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8469, L 5759, F 117, S 8, H V 114506, I/A 7 (08/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-200-46
Empresa: PROMOCIONES VEROSAGUNT SL
Administrador Unico
- Veros Gonzalez Gerardo
Liquidador Unico
- Veros Gonzalez Gerardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8469, L 5759, F 117, S 8, H V 114506, I/A 7 (08/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-200-46
Empresa: PROMOCIONES VEROSAGUNT SL
Administrador Unico
- Veros Gonzalez Gerardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8469, L 5759, F 116, S 8, H V 114506, I/A 5 (22/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-1-46
Empresa: PROMOCIONES VEROSAGUNT SL
Administrador Solidario
- Garcia Albalat Maria Josefa
- Veros Gonzalez Gerardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8469, L 5759, F 116, S 8, H V 114506, I/A 3 (30/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-108-46
Empresa: FRENOS SAGUNTO SL
Administrador Unico
- Veros Gonzalez Gerardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4323, L 1635, F 35, S 8, H V 22095, I/A 7 (18/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-17-46
Información de VEROS GONZALEZ GERARDO
Mostramos los datos de VEROS GONZALEZ GERARDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VEROS GONZALEZ GERARDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos