PROMOCIONES TURIS SEIS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Baldoví, 2
Código Postal 46002
Municipio València
Provincia Valencia
Mapa Ver Mapa
Razón Social PROMOCIONES TURIS SEIS SL
CIF B98485329
Capital Social 1015700.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 25/10/2012
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE PROMOCIONES TURIS SEIS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PROMOCIONES TURIS SEIS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Calvet Garcia Pablo | Apoderado | 23/01/2013 | 12/07/2017 |
Lopez Olaso Julian | Presidente | 05/06/2015 | 12/07/2017 |
Lopez Olaso Julian | Liquidador Mancomunado | 12/07/2017 | 12/07/2017 |
Lopez Olaso Julian | Consejero Delegado | 31/01/2013 | 12/07/2017 |
Lopez Olaso Julian | Consejero | 31/01/2013 | 12/07/2017 |
Rodriguez Oliete Luis Felipe | Liquidador Mancomunado | 12/07/2017 | 12/07/2017 |
Rodriguez Oliete Luis Felipe | Apoderado | 23/01/2013 | 12/07/2017 |
Rodriguez Oliete Luis Felipe | Consejero | 31/01/2013 | 12/07/2017 |
Soriano Martinez Vicente | Liquidador Mancomunado | 12/07/2017 | 12/07/2017 |
Soriano Martinez Vicente | Secretario | 31/01/2013 | 12/07/2017 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE PROMOCIONES TURIS SEIS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9543, L 6825, F 114, S 8, H V 151021, I/A 7 (12/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-136-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9543, L 6825, F 114, S 8, H V 151021, I/A 7 (12/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-136-46
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Liquidadores Mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9543, L 6825, F 114, S 8, H V 151021, I/A 7 (12/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-136-46
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9543, L 6825, F 114, S 8, H V 151021, I/A 7 (12/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-136-46
Consejero Delegado
Liquidador Mancomunado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9543, L 6825, F 114, S 8, H V 151021, I/A 7 (12/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-136-46
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9543, L 6825, F 114, S 8, H V 151021, I/A 6 (05/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-109-46
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9543, L 6825, F 114, S 8, H V 151021, I/A 6 (05/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-109-46
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Consejo de administración
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9543, L 6825, F 114, S 8, H V 151021, I/A 5 (31/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-26-46
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9543, L 6825, F 114, S 8, H V 151021, I/A 5 (31/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-26-46
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9543, L 6825, F 114, S 8, H V 151021, I/A 5 (31/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-26-46