SORIANO MARTINEZ VICENTE
Informe ejecutivo de SORIANO MARTINEZ VICENTE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SORIANO MARTINEZ VICENTE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROMOCIONES TURIS SEIS SL | Liquidador Mancomunado | 12/07/2017 | 12/07/2017 |
PROMOCIONES TURIS SEIS SL | Secretario | 31/01/2013 | 12/07/2017 |
PROMOCIONES TURIS SEIS SL | Consejero | 31/01/2013 | 12/07/2017 |
PROMOCIONES TURIS SEIS SL | Administrador Mancomunado | 13/11/2012 | 31/01/2013 |
MESDALT SL | Consejero | 25/03/2010 |
VINCULACIONES DE SORIANO MARTINEZ VICENTE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SORIANO MARTINEZ VICENTE
Empresa: PROMOCIONES TURIS SEIS SL
Liquidador Mancomunado
- Lopez Olaso Julian
- Rodriguez Oliete Luis Felipe
- Soriano Martinez Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9543, L 6825, F 114, S 8, H V 151021, I/A 7 (12/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-136-46
Empresa: PROMOCIONES TURIS SEIS SL
Consejero Delegado
Consejero
- Lopez Olaso Julian
- Rodriguez Oliete Luis Felipe
- Soriano Martinez Vicente
Liquidador Mancomunado
- Lopez Olaso Julian
- Rodriguez Oliete Luis Felipe
- Soriano Martinez Vicente
Presidente
Secretario
- Soriano Martinez Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9543, L 6825, F 114, S 8, H V 151021, I/A 7 (12/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-136-46
Empresa: PROMOCIONES TURIS SEIS SL
Consejero Delegado
Consejero
- Lopez Gomez Julian
- Lopez Olaso Julian
- Rodriguez Oliete Luis Felipe
- Soriano Martinez Vicente
Presidente
Secretario
- Soriano Martinez Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9543, L 6825, F 114, S 8, H V 151021, I/A 5 (31/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-26-46
Empresa: PROMOCIONES TURIS SEIS SL
Administrador Mancomunado
- Rodriguez Oliete Luis Felipe
- Soriano Martinez Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9543, L 6825, F 114, S 8, H V 151021, I/A 5 (31/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-26-46
Empresa: PROMOCIONES TURIS SEIS SL
Administrador Mancomunado
- Rodriguez Oliete Luis Felipe
- Soriano Martinez Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9543, L 6825, F 109, S 8, H V 151021, I/A 1 (13/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-224-46
Empresa: MESDALT SL
Consejero
- Soriano Martinez Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4271, L 1583, F 62, S 8, H V 19910, I/A 25 (25/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-64-46
Información de SORIANO MARTINEZ VICENTE
Mostramos los datos de SORIANO MARTINEZ VICENTE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SORIANO MARTINEZ VICENTE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos