PROMOCIONES RUTOR XXI SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Arnau D'Oms, 38
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social PROMOCIONES RUTOR XXI SL
CIF B61783882
Actividad Promoción inmobiliaria
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE PROMOCIONES RUTOR XXI SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PROMOCIONES RUTOR XXI SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Escabias Guerrero Juan | Secretario | 15/01/2010 | 15/02/2011 |
Escabias Guerrero Juan | Consejero Delegado Mancomunado | 15/01/2010 | 15/02/2011 |
Escabias Guerrero Juan | Consejero | 15/01/2010 | 15/02/2011 |
Martinez Perez Emilio | Consejero Delegado Mancomunado | 15/01/2010 | 15/02/2011 |
Martinez Perez Emilio | Consejero | 15/01/2010 | 15/02/2011 |
Martinez Perez Emilio | Liquidador Mancomunado | 15/02/2011 | 15/02/2011 |
PROMOCIONES QUATRO XXI SL | Presidente | 15/01/2010 | 15/02/2011 |
PROMOCIONES QUATRO XXI SL | Consejero Delegado Mancomunado | 15/01/2010 | 15/02/2011 |
PROMOCIONES QUATRO XXI SL | Consejero | 15/01/2010 | 15/02/2011 |
PROMOCIONES QUATRO XXI SL | Liquidador Mancomunado | 15/02/2011 | 15/02/2011 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE PROMOCIONES RUTOR XXI SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31116 , F 81, S 8, H B 187270, I/A 7 (15/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-39-08
Liquidador Mancomunado
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31116 , F 81, S 8, H B 187270, I/A 7 (15/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-39-08
Consejero Delegado Mancomunado
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31116 , F 81, S 8, H B 187270, I/A 7 (15/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-39-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2010)
CVE: BORME-B-2011-13-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/01/2010)
CVE: BORME-B-2010-32-08
- 2007
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/01/2010)
CVE: BORME-B-2010-32-08
Consejero Delegado Mancomunado
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31116 , F 81, S 8, H B 187270, I/A 6 (15/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-18-08
- 2006
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2008)
CVE: BORME-B-2009-16-08
- 2005
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2008)
CVE: BORME-B-2009-16-08