ESCABIAS GUERRERO JUAN
Informe ejecutivo de ESCABIAS GUERRERO JUAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE ESCABIAS GUERRERO JUAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROMOCIONES ACACIAS 60 SA | Presidente | 24/12/2013 | |
PROMOCIONES ACACIAS 60 SA | Consejero Delegado Mancomunado | 24/12/2013 | |
PROMOCIONES ACACIAS 60 SA | Consejero | 24/12/2013 | |
PROMOCIONES RUTOR XXI SL | Secretario | 15/01/2010 | 15/02/2011 |
PROMOCIONES RUTOR XXI SL | Consejero Delegado Mancomunado | 15/01/2010 | 15/02/2011 |
PROMOCIONES RUTOR XXI SL | Consejero | 15/01/2010 | 15/02/2011 |
PROMOCIONES ESMAR 3 5 SL | Consejero | 15/02/2011 | |
PROMOCIONES ESMAR 3 5 SL | Consejero Delegado | 15/02/2011 |
VINCULACIONES DE ESCABIAS GUERRERO JUAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ESCABIAS GUERRERO JUAN
Empresa: PROMOCIONES ACACIAS 60 SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Escabias Guerrero Juan
- Martinez Perez Emilio
- Ruiz Piqueras Ataulfo
Consejero
- Escabias Guerrero Juan
- Martinez Perez Emilio
- Ruiz Piqueras Ataulfo
Presidente
- Escabias Guerrero Juan
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25171 , F 175, S 8, H B 84124, I/A 5 N (24/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-3-08
Empresa: PROMOCIONES ESMAR 3 5 SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29506 , F 17, S 8, H B 157887, I/A 4 (15/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-39-08
Empresa: PROMOCIONES RUTOR XXI SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Escabias Guerrero Juan
- Martinez Perez Emilio
- PROMOCIONES QUATRO XXI SL
Consejero
- Escabias Guerrero Juan
- Martinez Perez Emilio
- PROMOCIONES QUATRO XXI SL
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario
- Escabias Guerrero Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31116 , F 81, S 8, H B 187270, I/A 7 (15/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-39-08
Empresa: PROMOCIONES RUTOR XXI SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Escabias Guerrero Juan
- Martinez Perez Emilio
- PROMOCIONES QUATRO XXI SL
Consejero
- Escabias Guerrero Juan
- Martinez Perez Emilio
- PROMOCIONES QUATRO XXI SL
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario
- Escabias Guerrero Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31116 , F 81, S 8, H B 187270, I/A 6 (15/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-18-08
Información de ESCABIAS GUERRERO JUAN
Mostramos los datos de ESCABIAS GUERRERO JUAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ESCABIAS GUERRERO JUAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos