PROMOCIONES PROMOTOLSA SL - EXTINGUIDA
Dirección social AVDA GABRIEL ALOMAR I VILLALONGA 35 1º A
Municipio Palma
Provincia Illes Balears
Razón Social PROMOCIONES PROMOTOLSA SL
CIF B57279499
Actividad Gestión y administración de la propiedad inmobiliaria
Fecha de Constitución 24/05/2004
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE PROMOCIONES PROMOTOLSA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PROMOCIONES PROMOTOLSA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Casillas Fontanet Juan Pedro | Socio Unico | 16/11/2009 | 19/02/2021 |
Casillas Fontanet Juan Pedro | Administrador Unico | 16/11/2009 | 19/02/2021 |
Casillas Fontanet Juan Pedro | Liquidador | 19/02/2021 | 19/02/2021 |
Casillas Fontanet Juan Pedro | Administrador Solidario | 16/11/2009 | |
Juan Piña Bartolome Gabriel | Administrador Solidario | 16/11/2009 |
ACTOS BORME DE PROMOCIONES PROMOTOLSA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2065 , F 197, S 8, H PM 47435, I/A 5 (19/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-43-07
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2065 , F 197, S 8, H PM 47435, I/A 5 (19/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-43-07
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2065 , F 197, S 8, H PM 47435, I/A 5 (19/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-43-07
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2065 , F 197, S 8, H PM 47435, I/A 5 (19/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-43-07
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2065 , F 197, S 8, H PM 47435, I/A 5 (19/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-43-07
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-172-07
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-194-07
- AVDA GABRIEL ALOMAR I VILLALONGA 35 1º A (PALMA DE MALLORCA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2065 , F 197, S 8, H PM 47435, I/A 4 (16/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-225-07
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2065 , F 197, S 8, H PM 47435, I/A 4 (16/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-225-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2065 , F 197, S 8, H PM 47435, I/A 4 (16/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-225-07