CASILLAS FONTANET JUAN PEDRO
Informe ejecutivo de CASILLAS FONTANET JUAN PEDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 13
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE CASILLAS FONTANET JUAN PEDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROMOCIONS BINIATZENT SL | Administrador Unico | 16/10/2019 | |
PROMOCIONS BINIATZENT SL | Socio Unico | 16/10/2019 |
VINCULACIONES DE CASILLAS FONTANET JUAN PEDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASILLAS FONTANET JUAN PEDRO
Empresa: PROMOCIONS BELLALLAR SL
Liquidador
- Casillas Fontanet Juan Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2788 , F 45, S 8, H PM 85357, I/A 2 (20/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-247-07
Empresa: PROMOCIONS BELLALLAR SL
Administrador Mancomunado
- Casillas Fontanet Juan Pedro
- Castells Ortells Alejandro
Liquidador
- Casillas Fontanet Juan Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2788 , F 45, S 8, H PM 85357, I/A 2 (20/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-247-07
Empresa: PROMOCIONS AIRENOU SL
Liquidador
- Casillas Fontanet Juan Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2208 , F 81, S 8, H PM 54613, I/A 5 (08/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-71-07
Empresa: PROMOCIONS AIRENOU SL
Administrador Unico
- Casillas Fontanet Juan Pedro
Liquidador
- Casillas Fontanet Juan Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2208 , F 81, S 8, H PM 54613, I/A 5 (08/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-71-07
Empresa: PROMOCIONES PROMOTOLSA SL
Liquidador
- Casillas Fontanet Juan Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2065 , F 197, S 8, H PM 47435, I/A 5 (19/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-43-07
Empresa: PROMOCIONES PROMOTOLSA SL
Administrador Unico
- Casillas Fontanet Juan Pedro
Liquidador
- Casillas Fontanet Juan Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2065 , F 197, S 8, H PM 47435, I/A 5 (19/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-43-07
Empresa: PROMOCIONS BINIATZENT SL
Socio Único
- Casillas Fontanet Juan Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2303 , F 218, S 8, H PM 59980, I/A 4 (16/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-204-07
Empresa: PROMOCIONS BINIATZENT SL
Administrador Unico
- Casillas Fontanet Juan Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2303 , F 218, S 8, H PM 59980, I/A 3 (16/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-204-07
Empresa: PROMOCIONS BINIATZENT SL
Administrador Mancomunado
- Casillas Fontanet Juan Pedro
- Pou Mesquida Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2303 , F 218, S 8, H PM 59980, I/A 3 (16/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-204-07
Empresa: PROMOCIONS BELLALLAR SL
Administrador Mancomunado
- Casillas Fontanet Juan Pedro
- Castells Ortells Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2788 , F 45, S 8, H PM 85357, I/A 1 (12/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-221-07
VER MAS ACTOS
Información de CASILLAS FONTANET JUAN PEDRO
Mostramos los datos de CASILLAS FONTANET JUAN PEDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASILLAS FONTANET JUAN PEDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos