PROMOCIONES MYO RIOJA SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Menendez Pelayo, 10
Código Postal 26002
Municipio Logroño
Provincia La Rioja
Razón Social PROMOCIONES MYO RIOJA SA
CIF A26206409
Actividad Promoción inmobiliaria
Órgano Administración Consejo de administración
Propietario MANTENIMIENTOS Y OBRAS SA
VINCULACIONES DE PROMOCIONES MYO RIOJA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PROMOCIONES MYO RIOJA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Berrozpe Gonzalez Emilio | Presidente | 15/05/2012 | 10/01/2022 |
Berrozpe Gonzalez Emilio | Consejero | 15/05/2012 | 10/01/2022 |
Berrozpe Gonzalez Emilio | Apoderado Solidario | 04/01/2018 | 10/01/2022 |
Berrozpe Gonzalez Emilio | Liquidador Solidario | 10/01/2022 | 10/01/2022 |
Gomez Del Casal Martinez Luis Maria | Liquidador Solidario | 10/01/2022 | 10/01/2022 |
Gomez Del Casal Martinez Luis Maria | Secretario | 15/05/2012 | 10/01/2022 |
Gomez Del Casal Martinez Luis Maria | Consejero | 15/05/2012 | 10/01/2022 |
Gomez Del Casal Martinez Luis Maria | Apoderado Solidario | 04/01/2018 | 10/01/2022 |
Gomez Martinez Luis Maria | Apoderado | 10/01/2022 | |
MANTENIMIENTOS Y OBRAS SA | Socio Unico | 07/02/2018 | 10/01/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE PROMOCIONES MYO RIOJA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 752 , F 187, S 8, H LO 3521, I/A 20 (10/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-11-26
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 752 , F 187, S 8, H LO 3521, I/A 20 (10/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-11-26
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Liquidadores Solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 752 , F 187, S 8, H LO 3521, I/A 20 (10/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-11-26
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 752 , F 187, S 8, H LO 3521, I/A 20 (10/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-11-26
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 752 , F 187, S 8, H LO 3521, I/A 20 (10/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-11-26
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 752 , F 187, S 8, H LO 3521, I/A 20 (10/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-11-26
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 752 , F 187, S 8, H LO 3521, I/A 19 (24/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-84-26
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 752 , F 187, S 8, H LO 3521, I/A 19 (24/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-84-26
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 752 , F 187, S 8, H LO 3521, I/A 19 (24/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-84-26
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 752 , F 187, S 8, H LO 3521, I/A 18 (07/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-36-26