BERROZPE GONZALEZ EMILIO
Informe ejecutivo de BERROZPE GONZALEZ EMILIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE BERROZPE GONZALEZ EMILIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROMOCIONES VALDEARAS-LA PEÑA SA | Consejero | 09/07/2015 | |
MANTENIMIENTO Y OBRAS SA | Apoderado Solidario | 19/02/2014 | |
MANTENIMIENTO Y OBRAS SA | Presidente | 15/05/2012 | |
MANTENIMIENTO Y OBRAS SA | Consejero | 15/05/2012 |
VINCULACIONES DE BERROZPE GONZALEZ EMILIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BERROZPE GONZALEZ EMILIO
Empresa: MANTENIMIENTO Y OBRAS SA
Consejero
- Berrozpe Gonzalez Emilio
- Gomez Del Casal Martinez Luis Maria
Presidente
- Berrozpe Gonzalez Emilio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 510 , F 96, S 8, H LO 766, I/A 42 (28/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-87-26
Empresa: PROMOCIONES MYO RIOJA SA
Liquidador Solidario
- Berrozpe Gonzalez Emilio
- Gomez Del Casal Martinez Luis Maria
- Ramirez Moreno Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 752 , F 187, S 8, H LO 3521, I/A 20 (10/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-11-26
Empresa: PROMOCIONES MYO RIOJA SA
Apoderado Solidario
- Berrozpe Gonzalez Emilio
- Gomez Del Casal Martinez Luis Maria
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 752 , F 187, S 8, H LO 3521, I/A 20 (10/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-11-26
Empresa: PROMOCIONES MYO RIOJA SA
Consejero
- Berrozpe Gonzalez Emilio
- Gomez Del Casal Martinez Luis Maria
- Ramirez Moreno Isabel
Presidente
- Berrozpe Gonzalez Emilio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 752 , F 187, S 8, H LO 3521, I/A 20 (10/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-11-26
Empresa: PROMOCIONES MYO RIOJA SA
Apoderado Solidario
- Berrozpe Gonzalez Emilio
- Gomez Del Casal Martinez Luis Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 344 , F 88, S 8, H LO 3521, I/A 17 (04/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-14-26
Empresa: PROMOCIONES MYO RIOJA SA
Consejero
- Berrozpe Gonzalez Emilio
- Garcia Moreno Javier
- Gomez Del Casal Martinez Luis Maria
Presidente
- Berrozpe Gonzalez Emilio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 344 , F 88, S 8, H LO 3521, I/A 16 (11/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-93-26
Empresa: MANTENIMIENTO Y OBRAS SA
Consejero
- Berrozpe Gonzalez Emilio
- Garcia Moreno Javier
- Gomez Del Casal Martinez Luis Maria
Presidente
- Berrozpe Gonzalez Emilio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 510 , F 96, S 8, H LO 766, I/A 40 (11/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-93-26
Empresa: PROMOCIONES VALDEARAS-LA PEÑA SA
Consejero Delegado
Consejero
- Alvarez Del Prado Antonio
- Berrozpe Gonzalez Emilio
- Ortigosa Fernandez Fernando
- Rubio Chasco Fernando
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1047 , F 162, S 8, H NA 21039, I/A 6 (09/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-134-31
Empresa: MANTENIMIENTO Y OBRAS SA
Apoderado Solidario
- Berrozpe Gonzalez Emilio
- Gomez Del Casal Martinez Luis Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 510 , F 95, S 8, H LO 766, I/A 39 (19/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-39-26
Empresa: PROMOCIONES MYO RIOJA SA
Consejero
- Berrozpe Gonzalez Emilio
- Garcia Moreno Javier
- Gomez Del Casal Martinez Luis Maria
Presidente
- Berrozpe Gonzalez Emilio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 344 , F 88, S 8, H LO 3521, I/A 15 (15/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-97-26
VER MAS ACTOS
Información de BERROZPE GONZALEZ EMILIO
Mostramos los datos de BERROZPE GONZALEZ EMILIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BERROZPE GONZALEZ EMILIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos