PROMOCIONES LOPEZ DIEGUEZ SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Julio Palacios, 10
Código Postal 28029
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social PROMOCIONES LOPEZ DIEGUEZ SL
CIF B82241274
Capital Social 3010.0 Euros
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE PROMOCIONES LOPEZ DIEGUEZ SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PROMOCIONES LOPEZ DIEGUEZ SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Lopez Dieguez Julio | Administrador Solidario | 06/10/2017 | 23/11/2021 |
Lopez Dieguez Manuel | Liquidador | 23/11/2021 | 23/11/2021 |
Lopez Dieguez Manuel | Administrador Solidario | 06/10/2017 | 23/11/2021 |
Lopez Dieguez Julio | Administrador Mancomunado | 29/05/2015 | 06/10/2017 |
Lopez Dieguez Manuel | Administrador Mancomunado | 29/05/2015 | 06/10/2017 |
Lopez Dieguez Julio | Administrador Solidario | 18/05/2009 | 29/05/2015 |
Lopez Dieguez Manuel | Administrador Solidario | 18/05/2009 | 29/05/2015 |
Lopez Soto Julio | Administrador Solidario | 18/05/2009 | 29/05/2015 |
Lopez Dieguez Julio | Secretario | 18/05/2009 | |
Lopez Dieguez Julio | Consejero | 18/05/2009 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE PROMOCIONES LOPEZ DIEGUEZ SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14034 , F 138, S 8, H M 230306, I/A 12 (23/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-229-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14034 , F 138, S 8, H M 230306, I/A 12 (23/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-229-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14034 , F 138, S 8, H M 230306, I/A 12 (23/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-229-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14034 , F 138, S 8, H M 230306, I/A 12 (23/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-229-28
- C/ JULIO PALACIOS 10 7º C (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14034 , F 136, S 8, H M 230306, I/A 11 (06/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-198-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14034 , F 136, S 8, H M 230306, I/A 11 (06/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-198-28
Capital Anterior: | 904.523,22 | Euros |
Disminución de capital | 901.513,22 | Euros |
Capital Actual: | 3.010,00 | Euros |
Porcentaje: | 99,67 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14034 , F 136, S 8, H M 230306, I/A 11 (06/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-198-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14034 , F 136, S 8, H M 230306, I/A 11 (06/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-198-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14034 , F 136, S 8, H M 230306, I/A 11 (06/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-198-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14034 , F 136, S 8, H M 230306, I/A 10 (29/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-107-28