LOPEZ SOTO JULIO
Informe ejecutivo de LOPEZ SOTO JULIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE LOPEZ SOTO JULIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROMOCIONES LOPEZ DIEGUEZ SL | Administrador Solidario | 18/05/2009 | 29/05/2015 |
EXCLUSIVAS DE PLASTICOS SANITARIOS EXPLASA SA | Administrador Solidario | 06/08/2010 | 08/10/2013 |
PROMOCIONES LOPEZ DIEGUEZ SL | Consejero Delegado Solidario | 18/05/2009 | |
PROMOCIONES LOPEZ DIEGUEZ SL | Presidente | 18/05/2009 | |
PROMOCIONES LOPEZ DIEGUEZ SL | Consejero | 18/05/2009 |
VINCULACIONES DE LOPEZ SOTO JULIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOPEZ SOTO JULIO
Empresa: PROMOCIONES LOPEZ DIEGUEZ SL
Administrador Solidario
- Lopez Dieguez Julio
- Lopez Dieguez Manuel
- Lopez Soto Julio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14034 , F 136, S 8, H M 230306, I/A 10 (29/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-107-28
Administrador Solidario
- Lopez Dieguez Julio
- Lopez Dieguez Manuel
- Lopez Soto Julio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8796 , F 203, S 8, H M 141534, I/A 8 (08/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-197-28
Administrador Solidario
- Lopez Dieguez Julio
- Lopez Dieguez Manuel
- Lopez Soto Julio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8796 , F 202, S 8, H M 141534, I/A 7 (06/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-160-28
Empresa: PROMOCIONES LOPEZ DIEGUEZ SL
Administrador Solidario
- Lopez Dieguez Julio
- Lopez Dieguez Manuel
- Lopez Soto Julio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14034 , F 135, S 8, H M 230306, I/A 7 (18/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-98-28
Empresa: PROMOCIONES LOPEZ DIEGUEZ SL
Consejero Delegado Solidario
- Lopez Soto Julio
Consejero
- Lopez Dieguez Julio
- Lopez Dieguez Manuel
- Lopez Soto Julio
Presidente
- Lopez Soto Julio
Secretario
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14034 , F 135, S 8, H M 230306, I/A 7 (18/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-98-28
Información de LOPEZ SOTO JULIO
Mostramos los datos de LOPEZ SOTO JULIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOPEZ SOTO JULIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos