PROMOCIONES IBICENCAS SA - EXTINGUIDA
Dirección social Av Diagonal, 534
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social PROMOCIONES IBICENCAS SA
CIF A08155806
Capital Social 252420.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE PROMOCIONES IBICENCAS SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PROMOCIONES IBICENCAS SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Abello Riera Isidro | Liquidador | 04/10/2019 | 12/01/2024 |
Angles Angles Joan | Apoderado Solidario | 27/08/2014 | 12/01/2024 |
Angles Angles Joan | Liquidador | 04/10/2019 | 12/01/2024 |
Ciscar Segura Francisco Javier | Liquidador | 04/10/2019 | 12/01/2024 |
Abello Riera Isidro | Administrador Solidario | 15/07/2014 | 04/10/2019 |
Ciscar Segura Francisco Javier | Administrador Solidario | 15/07/2014 | 04/10/2019 |
Abello Riera Isidro | Administrador Solidario | 19/08/2010 | 15/07/2014 |
Ciscar Segura Francisco Javier | Administrador Solidario | 19/08/2010 | 15/07/2014 |
Ciscar Segura Francisco Javier | Administrador Unico | 19/08/2010 |
ACTOS BORME DE PROMOCIONES IBICENCAS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42068 , F 24, S 8, H B 100396, I/A 33 (12/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-15-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42068 , F 24, S 8, H B 100396, I/A 33 (12/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-15-08
- En el BORME no.196/2019 y con referencia 422872 SE RECTIFICA EN CUANTO A LA OMISION DEL NOMBRAMIENTO DE ISIDRO ABELLO RIERA EN EL CARGO DE LIQUIDADOR
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42068 , F 23, S 8, H B 100396, I/A 32 (04/10/2019)
CVE: BORME-A-2023-232-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42068 , F 23, S 8, H B 100396, I/A 32 (04/10/2019)
CVE: BORME-A-2023-232-08
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42068 , F 23, S 8, H B 100396, I/A 32 (04/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-196-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42068 , F 23, S 8, H B 100396, I/A 32 (04/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-196-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42068 , F 23, S 8, H B 100396, I/A 32 (04/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-196-08
- RECTIFICADAS LAS INSCRIPCIONES 26 Y 27 DE LA SOCIEDAD EN CUANTO AL NUMERO DE DNI DEL ADMINISTRADOR SOLIDARIO FRANCISCO JAVIER CISCAR SEGURA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42068 , F 23, S 8, H B 100396, I/A 31 (07/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-32-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42068 , F 23, S 8, H B 100396, I/A 30 (27/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-167-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42068 , F 22, S 8, H B 100396, I/A 29 (15/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-137-08