ABELLO RIERA ISIDRO
Informe ejecutivo de ABELLO RIERA ISIDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 20
Empresas inactivas: 7
CARGOS DE ABELLO RIERA ISIDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PUIG SEQUER SA | Consejero | 30/07/2021 | |
PUIG SEQUER SA | Consejero | 28/07/2016 | |
PUIG SEQUER SA | Consejero | 03/07/2012 | |
PROINDESA SL | Administrador Solidario | 18/11/2011 |
VINCULACIONES DE ABELLO RIERA ISIDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ABELLO RIERA ISIDRO
Empresa: PROMOCIONES IBICENCAS SA
Liquidador
- Abello Riera Isidro
- Angles Angles Joan
- Ciscar Segura Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42068 , F 24, S 8, H B 100396, I/A 33 (12/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-15-08
Empresa: PROMOCIONES IBICENCAS SA
Liquidador
- Abello Riera Isidro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42068 , F 23, S 8, H B 100396, I/A 32 (04/10/2019)
CVE: BORME-A-2023-232-08
Empresa: PUIG SEQUER SA
Consejero
- Abello Riera Isidro
- Alvarez Torrent Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44932 , F 113, S 8, H B 225828, I/A 42 (30/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-151-08
Empresa: PROMOCIONES IBICENCAS SA
Administrador Solidario
- Abello Riera Isidro
- Ciscar Segura Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42068 , F 23, S 8, H B 100396, I/A 32 (04/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-196-08
Empresa: CORPORACION SANT BERNAT SL
PRE.COMS.LIQ
REPR.143 RRM
- Abello Riera Isidro
- Ayuso Moragas Nicolas
- Gomis Pinto Enrique
- Miralbell Guerin Luis
SEC.COMS.LIQ
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42088 , F 35, S 8, H B 23314, I/A 72 (19/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-19-08
Empresa: ABELLO LINDE SA
Consejero
- Abello Riera Isidro
- Belil Creixell Francisco
Presidente
- Abello Riera Isidro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44604 , F 59, S 8, H B 17791, I/A 385 (03/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-10-08
Empresa: PUIG SEQUER SA
Consejero
- Abello Riera Isidro
- Alvarez Torrent Francisco Javier
- Fernandez Goula Pfaff Lluis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44932 , F 112, S 8, H B 225828, I/A 39 (28/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-149-08
Empresa: PUIG SEQUER SA
Apoderado
- Abello Riera Isidro
- Alvarez Torrent Francisco Javier
Presidente
- Abello Riera Isidro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44932 , F 111, S 8, H B 225828, I/A 38 (19/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-144-08
Empresa: GINGER SL
Administrador
- Abello Riera Isidro
- Viñas Trullas Virginia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25968 , F 215, S 8, H B 62318, I/A 15 (25/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-21-08
Empresa: PROMOCIONES IBICENCAS SA
Administrador Solidario
- Abello Riera Isidro
- Ciscar Segura Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42068 , F 22, S 8, H B 100396, I/A 29 (15/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-137-08
VER MAS ACTOS
Información de ABELLO RIERA ISIDRO
Mostramos los datos de ABELLO RIERA ISIDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ABELLO RIERA ISIDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos