PROMOCIONES GOMEZ SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle de Francisco Gervas, 2
Código Postal 28108
Municipio Alcobendas
Provincia Madrid
Razón Social PROMOCIONES GOMEZ SL
CIF B78802725
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Nombres Anteriores
- PROMOCIONES GOMEZ SA
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE PROMOCIONES GOMEZ SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PROMOCIONES GOMEZ SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Lazaro Gomez Adolfo | Administrador Solidario | 16/05/2011 | 30/11/2011 |
Lazaro Gomez Jesus | Administrador Solidario | 16/05/2011 | 30/11/2011 |
Caro Perez Cecilia | Consejero | 21/02/2011 | 16/05/2011 |
Caro Perez Concepcion | Consejero | 21/02/2011 | 16/05/2011 |
Lazaro Gomez Adolfo | Secretario | 21/02/2011 | 16/05/2011 |
Lazaro Gomez Adolfo | Consejero Delegado Solidario | 21/02/2011 | 16/05/2011 |
Lazaro Gomez Adolfo | Consejero | 21/02/2011 | 16/05/2011 |
Lazaro Gomez Jesus | Consejero Delegado Solidario | 21/02/2011 | 16/05/2011 |
Lazaro Gomez Jesus | Presidente | 21/02/2011 | 16/05/2011 |
Lazaro Gomez Jesus | Consejero | 21/02/2011 | 16/05/2011 |
ACTOS BORME DE PROMOCIONES GOMEZ SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28788 , F 152, S 8, H M 100373, I/A 11 (30/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-236-28
- Escision
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28788 , F 152, S 8, H M 100373, I/A 11 (30/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-236-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28788 , F 152, S 8, H M 100373, I/A 11 (30/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-236-28
- EL PATRIMONIO TOTALMENTE ESCINDIDO HA SIDO TRASPASADO A DOSSOCIEDADES YA CONSTITUIDAS, DOMICILIADAS EN MADRID, DENOMINADAS "JELAGOINVES, SL" Y "TALAZAR, SL" Y HAN QUEDADO CANCELADAS TODAS LAS INSCRIPCIONES DE LA COMPAÑIA.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28788 , F 152, S 8, H M 100373, I/A 11 (30/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-236-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (08/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-158-28
- LA SOCIEDAD TOTALMENTE ESCINDIDA "PROMOCIONES GOMEZ, SL" Y SOCIEDAD BENEFICIARIA "TALAZAR, SL", ESTAN DOMICILIADAS EN ALCOBENDAS -MADRID-, CALLE FRANCISCO GERVAS, 2 E INSCRITAS ENESTE REGISTRO AL TOMO 6153, FOLIO 165, HOJA M-100373 Y TOMO5978, FOLIO 169, HOJA M-97774, RESPECTIVAMENTE.-LA SOCIEDAD BENEFICIARIA "JELAGOINVES, SL" ESTA DOMICILIADAEN ALCOBENDAS -MADRID-, PASEO DE LA CHOPERA, 2, INSCRITA ENESTE REGISTRO AL TOMO 28704, FOLIO 57, HOJA M-516876.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6153 , F 165, S 8, H M 100373, I/A 3/M (08/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-158-28
Empresa: PROMOCIONES GOMEZ SA
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6153 , F 179, S 8, H M 100373, I/A 10 (16/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-100-28
Empresa: PROMOCIONES GOMEZ SA
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6153 , F 179, S 8, H M 100373, I/A 10 (16/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-100-28
Empresa: PROMOCIONES GOMEZ SA
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6153 , F 179, S 8, H M 100373, I/A 10 (16/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-100-28
Empresa: PROMOCIONES GOMEZ SA
- Denominación y forma adoptada: PROMOCIONES GOMEZ SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6153 , F 179, S 8, H M 100373, I/A 10 (16/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-100-28