PROMOCIONES FECASDI SL - EXTINGUIDA
Provincia Pontevedra
Razón Social PROMOCIONES FECASDI SL
CIF B36697274
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE PROMOCIONES FECASDI SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PROMOCIONES FECASDI SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Castro Pereiro Lourdes | Administrador Solidario | 02/04/2018 | 30/11/2018 |
Castro Pereiro Lourdes Esther | Liquidador Solidario | 30/11/2018 | 30/11/2018 |
Diaz Eiras Elisa-josefa | Administrador Solidario | 02/04/2018 | 30/11/2018 |
Diaz Eiras Elisa-josefa | Liquidador Solidario | 30/11/2018 | 30/11/2018 |
Fernandez Noval Ricardina | Administrador Solidario | 02/04/2018 | 30/11/2018 |
Fernandez Noval Ricardina | Liquidador Solidario | 30/11/2018 | 30/11/2018 |
Castro Pereiro Lourdes Esther | Secretario | 02/04/2018 | |
Castro Pereiro Lourdes Esther | Consejero | 02/04/2018 | |
Diaz Eiras Elisa-josefa | Consejero | 02/04/2018 | |
Fernandez Martinez Delmiro | Presidente | 02/04/2018 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE PROMOCIONES FECASDI SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2075, L 2075, F 205, S 8, H PO 5258, I/A 8 (30/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-235-36
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2075, L 2075, F 205, S 8, H PO 5258, I/A 8 (30/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-235-36
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2075, L 2075, F 205, S 8, H PO 5258, I/A 8 (30/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-235-36
Administrador Solidario
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2075, L 2075, F 205, S 8, H PO 5258, I/A 8 (30/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-235-36
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administradores solidarios. Por acuerdo de la Junta se REFUNDEN los estatutos sociales
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2075, L 2075, F 204, S 8, H PO 5258, I/A 7 (02/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-70-36
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2075, L 2075, F 204, S 8, H PO 5258, I/A 7 (02/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-70-36
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2075, L 2075, F 204, S 8, H PO 5258, I/A 7 (02/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-70-36
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-197-36
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-178-36
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2009)
CVE: BORME-B-2009-202-36